BIVIA
PORTAL DEL PATRIMONI DOCUMENTAL D´ALCOI
Buscar
Quadre
Presentació
VAL
CAS
Ir a:
Qualsevol camp Conté SERRANO SERRANO, ANDRES
Filtro
Tipo de material
Colección
Fecha
Mes
Objectes digitals
OPAC EXTERN
Qualsevol camp Conté SERRANO SERRANO, ANDRES
Buscar
Ordenar per:
Títol
Títol decreciente
autor
autor decreciente
Fecha documento
Fecha documento decreciente
Por página
Registres trobats: 4
Total Pàgines: 1
Mostrar nivel Superior
FOTO - Fototeca
[Directiva del Cuerpo de Vigilantes]
Fotografía: Monocromo. Bueno.
.
En: FOTO - Fototeca
1966
Descripción:
Detrás, Pedro Holgado Serrano, Rafael Tormo Albert, Manuel Doménech Sempere y Andrés Méndez Sánchez; delante, Fernando Aguilar Gutiérrez, Juan Velasco Gutiérrez y Aurelio Castro Ruano.
Signatura:
003727
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
02 - FONDO ADMINISTRATIVO
02 - Secretaría
05 - Obras y urbanismo
04 - Industrias
01 - Aperturas
Peluquería caballeros: San José, 17
.
En: 01 - Aperturas
08/10/1962 - 25/06/1963
Descripción:
Signatura:
006545/027
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
02 - FONDO ADMINISTRATIVO
02 - Secretaría
05 - Obras y urbanismo
04 - Industrias
01 - Aperturas
Traspaso taberna: San Isidro, 28
.
En: 01 - Aperturas
14/12/1965 - 15/01/1966
Descripción:
Signatura:
006548/042
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
02 - FONDO ADMINISTRATIVO
02 - Secretaría
05 - Obras y urbanismo
04 - Industrias
01 - Aperturas
Traspaso taberna: San Isidro, 28
.
En: 01 - Aperturas
10/05/1965 - 14/06/1965
Descripción:
Signatura:
006547/057
Ver años
Pàgina: 1/1
Ajuntament d`Alcoi
Contacte
102novadoc.es