Registros encontrados: 35 Total Páginas: 2
Mostrar nivel Superior
17/05/1934 - 21/06/1934
011493/046
Mostrar nivel Superior
Carpeta. Cub. en piel con el tít. en papel : Fuente del Molinar memorias y antecedentes
1809 - 1887
Se trata de recopilación documental desde 1809 de actas, ordenanzas,.. realizado en la década de 1880
Cartas originales de Juan Reig García (autor del dictámen de los artefactos del Molinar y Riego Nuevo) a Camilo Visedo
Cartas originales de Juan Reig García (autor del dictámen de los artefactos del Molinar y Riego Nuevo) a Camilo Visedo
005289/020
Mostrar nivel Superior
8 h. ; Fol.
12/11/1918 - 12/06/1919
010030/048
Mostrar nivel Superior
García Miralles, Enrique
Fotografía: Monocromo ; 13 x 18 cm. Bueno.
1910
Por su nombramiento de diputado a Cortes por Dénia, en el almacén de Salvador García `Escaló`, en la c/ Juan Cantó
004396
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1953
Juan Such, Rogelio, Paco Llorens, Benjamín, Segura, Antonio Verdú, Severino Galiano, Juan Carcelén, Justo Miró, Claudio Blanquer, Rafael Segura, José Juliá, Francisco Lloréns, Antonio García, Facundo Reig, Juan Gisbert, Juan J. López, Juan Cortés y Francisco Candelaria.
003775
Mostrar nivel Superior
17/10/1923 - 07/11/1923
007539/007
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
09/05/1906 - 15/05/1906
010297/007
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1961
011009
Mostrar nivel Superior
Carpeta (50 expedientes)
1925 - 1938
010371/034
Mostrar nivel Superior
19/06/1951 - 16/11/1951
003910/032
Mostrar nivel Superior
19 h. ; Fol.
17/10/1910 - 05/12/1910
010572/012
Mostrar nivel Superior
18/08/1936 - 26/09/1936
011488/063
Mostrar nivel Superior
12/09/1942 - 30/09/1950
003898/022
Mostrar nivel Superior
1966
1 fot. : Monocromo. Bueno.
Miguel Cremades Domínguez, Pablo García Jiménez, Ricardo Company Bravo y Juan José Santos-Olmo Blanco.
05506
Mostrar nivel Superior
14 h. ; Fol.
11/10/1903 - 10/12/1903
010433/038
Mostrar nivel Superior
6h. ; Fol.
14/11/1899 - 14/11/1899
010215/066
Mostrar nivel Superior
9 h. ; Fol.
28/08/1901 - 12/09/1901
010263/076
Mostrar nivel Superior
4 h. Fol.
01/10/1900 - 15/10/1900
010384/075
Mostrar nivel Superior
5 h. ; Fol.
26/09/1915 - 05/10/1915
010581/007
Página: 1/2