Registros encontrados: 71 Total Páginas: 4
Mostrar nivel Superior
13 h. Fol.
08/08/1901 - 20/08/1901
010384/081
Mostrar nivel Superior
7 h. ; Fol.
03/05/1897 - 13/05/1897
010542/027
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1959
Por la boda de Miguel Pérez `Quaranta`. Antonio, Mila, Vicenta, Mila, Chelo, Rovira, Lázaro y su esposa, Aurelín, Carmen, Angelita `la Guapa`, Rafael, Eugenio, Mileta, Dora y Antonio.
005498
Mostrar nivel Superior
06/04/1957 - 22/05/1957
006450/004
Mostrar nivel Superior
7 h. ; Fol.
29/08/1898 - 07/09/1898
010290/058
Mostrar nivel Superior
32 h. ; Fol.
02/09/1884 - 11/04/1885
010561/021
Mostrar nivel Superior
157 h.
14/11/1931 - 07/03/1933
010346/001
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
28/11/1898 - 06/12/1898
010290/068
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
18/12/1897 - 27/12/1897
010542/067
Mostrar nivel Superior
6 h.
27/08/1929 - 19/09/1929
010626/043
Mostrar nivel Superior
30/12/1898 - 11/01/1899
005761/021
Mostrar nivel Superior
01/08/1965 - 03/02/1966
006486/033
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
9 h.
21/07/1939 - 16/08/1939
010404/027
Mostrar nivel Superior
19, 4, 4, 8 h.
17/05/1929 - 19/07/1930
Acompañado de: Nombramiento defensor de los menores Eugenio, Juana, Francisco, Rafael, Teresa, Asunción y Carmen Aracil Pérez en favor de su abuelo paterno Eugenio Aracil Pérez
Acompañado de: Aprobación de la división de bienes de la fallecida promovido por Cayetano Solbes García
Acompañado de : Autorización para enajenar bienes de los menores para cobrar un crédito hipotecario
Acompañado de: Aprobación de la división de bienes de la fallecida promovido por Cayetano Solbes García
Acompañado de : Autorización para enajenar bienes de los menores para cobrar un crédito hipotecario
010468/013
Mostrar nivel Superior
12 h.
19/06/1925 - 17/07/1925
010493/025
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
01/12/1898 - 10/12/1898
010290/016
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
01/08/1895 - 08/08/1895
010676/028
Página: 1/4