Registros encontrados: 74 Total Páginas: 4
Mostrar nivel Superior
19/02/1963 - 07/06/1963
007441/031
Mostrar nivel Superior
14 h.
19/02/1923 - 09/04/1923
010013/032
Mostrar nivel Superior
30 h. ; Fol.
03/09/1923 - 04/12/1923
010878/013
Mostrar nivel Superior
García Miralles, Enrique
Fotografía: Monocromo ; 13 x 18 cm. Bueno.
1910
Por su nombramiento de diputado a Cortes por Dénia, en el almacén de Salvador García `Escaló`, en la c/ Juan Cantó
004396
Mostrar nivel Superior
20/06/1953 - 29/07/1953
006439/032
Mostrar nivel Superior
1 unidad de descripción (14 imágenes)
13/07/1935
012001/087
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
19/04/1919 - 23/04/1919
007535/025
Mostrar nivel Superior
20/05/1914 - 06/09/1919
011492/030
Mostrar nivel Superior
14 h.
15/12/1928 - 16/01/1929
010418/011
Mostrar nivel Superior
25 h.
18/08/1926 - 26/10/1926
010646/022
Mostrar nivel Superior
14 h.
07/09/1929 - 02/10/1929
010547/003
Mostrar nivel Superior
34 h.
27/10/1927 - 16/05/1928
010735/036
Mostrar nivel Superior
10 h.
08/01/1930 - 07/02/1930
010410/008
Mostrar nivel Superior
14 h.
04/01/1928 - 31/01/1928
010416/007
Mostrar nivel Superior
10 h.
09/02/1925 - 13/02/1925
010554/016
Mostrar nivel Superior
15 h.
25/02/1928 - 23/03/1928
010416/028
Página: 1/4