Registros encontrados: 12 Total Páginas: 1
Mostrar nivel Superior
4, 8 h.
08/05/1936 - 05/03/1936
010371/002
Mostrar nivel Superior
23 h.
08/01/1936 - 24/02/1943
010474/011
Mostrar nivel Superior
31/10/1923 - 27/11/1923
011491/035
Mostrar nivel Superior
13/09/1941 - 17/11/1941
006422/011
Mostrar nivel Superior
9 leg.
1926
010645/040
Mostrar nivel Superior
29 h.
24/07/1929 - 07/09/1929
010546/028
Mostrar nivel Superior
5 h.
27/08/1934 - 20/09/1934
010659/061
Mostrar nivel Superior
2 h.
07/07/1932 - 30/07/1932
010259/021
Mostrar nivel Superior
2 h.
07/07/1932 - 30/07/1932
010259/020
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1974
Aparecen desde arriba, Alejandro Jiménez, Rigoberto Company, Javier Gimeno, Gregorio Coloma, Joaquín Ibáñez, José Sanus, Marcial Martínez, Ernesto Rodríguez, Jorge Sorolla, Antonio Sempere, Vicente Boronat, antonio Revert, Hermelando Linares, Vicente Esteve, Jorge Monllor, Roberto Carbonell, Vicente Llorca, Antonio Molina, J. Antonio Molina, José Monllor, Remigio Sorolla, Carlos Company, Santiago Abad, José Pascual y Enrique Bosch; en el centro, Mariano González, Santiago del Hoyo, Rafael Terol, Ángel Tortosa, Federico Jornet, Rafael Sempere y Víctor Barrachina; agachados, Eduardo Segura, Eduardo Cortés, José Blasco, Rafael Ferrándiz, Cristóbal López, Ernesto Jordá, Miguel Miralles, José Sempere, y R. Terol Gisbert.
003854
Mostrar nivel Superior
05/10/1962 - 16/01/1963
007439/021
Mostrar nivel Superior
50 h.
26/11/1926 - 29/04/1927
Cuestión inhibitoria por competencia
010646/010
Página: 1/1