Registres trobats: 38 Total Pàgines: 2
Mostrar nivel Superior
01/06/1948 - 31/07/1951
Acompañado de proyecto [nulo] del año 1948
011802/005
Mostrar nivel Superior
30/05/1947 - 24/12/1952
006467/009
Mostrar nivel Superior
1945 - 1947
Documentación de los proyectos : Edificio industrial con vivienda (1945) ; Ampliación edificio industrial (1947)
011802/004
Mostrar nivel Superior
02/11/1955 - 28/12/1955
006444/060
Mostrar nivel Superior
3 h.
10/11/1934 - 16/11/1934
010591/003
Mostrar nivel Superior
Dibujo: Monocromo ; 18 x 24 cm. Bueno.
1940
004361
Mostrar nivel Superior
05/08/1921 - 30/09/1921
007540/043
Mostrar nivel Superior
26/10/1931 - 13/12/1931
007551/065
Mostrar nivel Superior
20/06/1917 - 09/07/1917
011498/089
Mostrar nivel Superior
Carpeta 1 v. de planos (22)
30/09/1955 - 31/12/1962
Acompañado de anteproyecto
Informe sobre las reclamaciones de los propietarios
Acompañado de documentos de compensación de solares con Vicente Miró, Mercedes Llopis
Informe sobre las reclamaciones de los propietarios
Acompañado de documentos de compensación de solares con Vicente Miró, Mercedes Llopis
011802/001
Mostrar nivel Superior
27/09/1946 - 04/01/1947
006430/027
Mostrar nivel Superior
21/01/1932 - 19/02/1932
007552/010
Mostrar nivel Superior
14/02/1953 - 19/02/1953
011802/008
Mostrar nivel Superior
1939 - 1961
011802/010
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1960
011012
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1963
Empezando por detrás: Ramón Palomera, Enrique Lloréns, Fernando Palacios, José Llinares, Bernabeu, Enrique Domínguez, Vicente Ortiz, Antonio Payá, Salvador Nadal, Rafael Olcina, Tomás Miró, Rafael Jordá, Antonio Bernabeu, José Vicens, Navarro, José Botella, Julio Jordá, Fernando Mira, Rodríguez, Iborra, José Vicens (Jovi) y Rafael Coloma
003811
Pàgina: 1/2