Registros encontrados: 24 Total Páginas: 2
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1956
Sentados: Delante, Vicente Abad, Basi, Mª Angeles Martínez, Teresita Pérez, María Such, Rosario Guillén e Isabel Jordá; detrás, Puri Pascual, Rafael Olcina, Pura soler, Francisco Lloréns, Paco Esplugues, Camilo Sempere, Pepe Montava, Camilo Olcina, Angelita Guillem, Mario Silvestre y Mario Candela. En la última fila: Antonio Gisbert, Antonio Giner, Jesús Raduán (fundador), Manuel Arjona, Remigio Cremades, Rafael Abad, Ricardo Belda y Tonín.
003660
Mostrar nivel Superior
02/03/1923 - 20/03/1923
007538/141
Mostrar nivel Superior
13/02/1964 - 12/03/1964
006473/016
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1960
011012
Mostrar nivel Superior
Carpeta (50 expedientes)
1925 - 1938
010371/034
Mostrar nivel Superior
2 h.
26/05/1934 - 19/06/1935
010659/021
Mostrar nivel Superior
25 h.
29/04/1931 - 28/04/1932
010439/021
Mostrar nivel Superior
6 h.
16/11/1927 - 30/11/1927
010733/034
Mostrar nivel Superior
12 h. ; Fol.
03/11/1913 - 19/11/1913
010518/016
Mostrar nivel Superior
12 h.
17/02/1927 - 14/03/1927
010733/033
Mostrar nivel Superior
13 h. ; Fol.
03/08/1910 - 12/08/1910
010304/064
Mostrar nivel Superior
11 h.
12/10/1908 - 17/10/1908
Denunciados: Ismael Vilaplana Miró, Francisco Bernabeu Pico, Juan Castañer Olcina, Rafael Silvestre Carbonell, Enrique Mira Cortés, Pio Reig Molto, Salvador Mira Vilaplana, Enrique Llorca Cabrera, Vicente Castañer Olcina, Antonio Cabrera Olcina, Felipe Abad, Julio López Perotín, Enrique Pérez, José Lopez Perotín y Francisco Cortes.
010343/058
Mostrar nivel Superior
31 h.
27/07/1929 - 18/11/1929
010097/050
Mostrar nivel Superior
7 h. ; Fol.
19/08/1907 - 22/08/1907
010341/026
Mostrar nivel Superior
10 h. ; Fol.
06/04/1923 - 11/04/1923
010322/009
Mostrar nivel Superior
Leg.
07/02/1908 - 26/03/1908
005432/060
Mostrar nivel Superior
22/09/1904 - 08/10/1904
003262/003
Página: 1/2