Registros encontrados: 70 Total Páginas: 4
Mostrar nivel Superior
10/07/1877 - 10/07/1877
005682/027
Mostrar nivel Superior
08/01/1883 - 29/03/1883
005683/090
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
03/06/1887 - 09/06/1887
010633/029
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1943 - 1944
Autoridades militares y civiles y cuadros de Falange Local presidiendo un desfile. Arriba: Carmen Llorca Vilaplana, Margarita Pérez Valor, delegada local de la Sección Femenina; Amalio Sentandreu, arcipreste de Alcoy; Miguel Matarredona, Rafael Valls Cantó, alcalde; Gisbert Domínguez, el coronel Prieto Madassú; José Sanz, jefe local del Movimiento; (de espaldas, Manuel Castañer). Abajo: Emilio Llorca, Romualdo Coderch, presidente de la Asociación de San Jorge; Francisco Lloréns, jefe de Correos y profesor de la Academia Tecnos; Juliá; Ferrero; Dionisio García de la Riva, delegado local de Ex-Cautivos; Jorge Vicens; Rafael Gosálbez; Moltó; Fernando Miró
008205
Mostrar nivel Superior
Leg.
1875 - 1876
005444/002
Mostrar nivel Superior
13/10/1902 - 11/03/1903
011495/009
Mostrar nivel Superior
12/07/1876 - 28/08/1876
005681/238
Mostrar nivel Superior
19/06/1882 - 13/07/1882
005683/070
Mostrar nivel Superior
24/04/1898 - 02/11/1898
005761/020
Mostrar nivel Superior
04/08/1879 - 07/08/1879
005682/124
Mostrar nivel Superior
15/06/1885 - 01/07/1885
005113/001
Mostrar nivel Superior
20/02/1882 - 31/07/1882
005683/062
Mostrar nivel Superior
05/09/1880 - 02/04/1881
005683/023
Mostrar nivel Superior
05/07/1880 - 23/07/1880
005683/015
Mostrar nivel Superior
04/12/1885
005649/017
Mostrar nivel Superior
01/03/1884 - 15/03/1884
005683/117
Mostrar nivel Superior
03/05/1880 - 13/06/1880
005683/009
Mostrar nivel Superior
23/02/1885 - 28/02/1885
005683/152
Página: 1/4