Registros encontrados: 19 Total Páginas: 1
Mostrar nivel Superior
16 h. ; Fol.
07/04/1896 - 13/06/1896
010677/011
Mostrar nivel Superior
2 h. ; Fol.
11/05/1896 - 13/05/1896
010677/017
Mostrar nivel Superior
9, 7 h.
24/07/1934 - 17/09/1934
010899/008
Mostrar nivel Superior
15/11/1951 - 12/01/1959
Acompañado de instancia de dotación de agua potable
011805/066
Mostrar nivel Superior
16/11/1951 - 11/02/1953
006437/045
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
10, 4 h.
18/08/1939 - 09/11/1939
Acompañado de : Aprobación de división de bienes de Santiago Matarredona Pascual promovido por el contador testamentario Francisco Moltó Pascual
010404/033
Mostrar nivel Superior
2 h. ; Fol.
04/06/1895 - 08/06/1895
010676/025
Mostrar nivel Superior
20 h.
07/12/1889 - 27/01/1890
010596/061
Mostrar nivel Superior
1 h.
01/10/1957
011810/102
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1960
011012
Mostrar nivel Superior
5 h.
08/01/1930 - 24/02/1930
010749/005
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
07/02/1894 - 12/02/1894
010817/007
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
09/05/1899 - 15/05/1899
010215/006
Mostrar nivel Superior
11 h.
12/10/1908 - 17/10/1908
Denunciados: Ismael Vilaplana Miró, Francisco Bernabeu Pico, Juan Castañer Olcina, Rafael Silvestre Carbonell, Enrique Mira Cortés, Pio Reig Molto, Salvador Mira Vilaplana, Enrique Llorca Cabrera, Vicente Castañer Olcina, Antonio Cabrera Olcina, Felipe Abad, Julio López Perotín, Enrique Pérez, José Lopez Perotín y Francisco Cortes.
010343/058
Mostrar nivel Superior
18 h.
18/09/1908 - 27/10/1908
010343/056
Mostrar nivel Superior
10 h. ; Fol.
06/04/1923 - 11/04/1923
010322/009
Mostrar nivel Superior
Valero Aparicio, Juan
19680317
Fotografía: Monocromo. ; 13 x 18 cm. Bueno.
1968
Equipo de radio y prensa: de pie, Miguel Alentado, Modesto Moiña, Vicente Gisbert, Roberto Pérez, Francisco Lloréns, Paco Alba, Paco Esplugues, Mario Silvestre, Camilo Bito, Rafael Olcina y Floreal Moltó; agachados, Cándido Pérez, Miguel Ayuso, desconocido, Mario Candela y Rafael Verdú
009155
Mostrar nivel Superior
4h. ; Fol.
26/05/1895 - 29/05/1895
010676/024
Página: 1/1