Registros encontrados: 69 Total Páginas: 4
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Amalio Sentandreu, el coronel Prieto Madassú, Rafael Valls, el capitán general de Valencia Miguel Abriat Cantó y otros.
08215
Mostrar nivel Superior
12/02/1923 - 14/02/1923
007538/151
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1943 - 1944
Autoridades militares y civiles y cuadros de Falange Local presidiendo un desfile. Arriba: Carmen Llorca Vilaplana, Margarita Pérez Valor, delegada local de la Sección Femenina; Amalio Sentandreu, arcipreste de Alcoy; Miguel Matarredona, Rafael Valls Cantó, alcalde; Gisbert Domínguez, el coronel Prieto Madassú; José Sanz, jefe local del Movimiento; (de espaldas, Manuel Castañer). Abajo: Emilio Llorca, Romualdo Coderch, presidente de la Asociación de San Jorge; Francisco Lloréns, jefe de Correos y profesor de la Academia Tecnos; Juliá; Ferrero; Dionisio García de la Riva, delegado local de Ex-Cautivos; Jorge Vicens; Rafael Gosálbez; Moltó; Fernando Miró
008205
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Coronel Prieto Madassú, capitán general Miguel Abriat y el alcalde Rafael Valls Cantó, entre otros.
007961
Mostrar nivel Superior
157 h.
14/11/1931 - 07/03/1933
010346/001
Mostrar nivel Superior
Valls Satorres, José María, (1945- )
Documento electrónico : 4 min. 38 s.
Grabación en concierto realizada por José Sempere Aura.
FONO 033/11
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1960 - 1970
Rafael Coloma, Ernesto Valor, Enrique García Albors, Camilo Bito, Adrián Espí y Armando Santacreu, entre otros
008557
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1958
En el restaurante La Marina. Figuran José Vicens-Foto Studio, Ernesto Valor Calatayud, José Matarredona, Francesc Bernácer Valor, Antonio Calero Picó, Antonio Revert, Adrián Espí Valdés, Enrique García Albors, Armando Santacreu, José Román, Joan Valls, José Rubio, Santiago Mataix, Camilo Bito Linares y José Pérez Valls; delante, Rafael Coloma Payá, Jordi Valor i Serra y José Cuenca Mora.
003873
Mostrar nivel Superior
06/06/1923 - 09/06/1923
007538/079
Mostrar nivel Superior
25/05/1923 - 26/05/1923
007538/089
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
11, 4, 8 h.
13/06/1934 - 28/06/1934
Acompañado de: Aprobación de la división de bienes de Saturnino Pastor Valls
Acompañado de: Nombramiento defensor de los menores Luis y María de los Ángeles Pastor Pérez a favor de su tío Rafael Mollá Torres
Acompañado de: Nombramiento defensor de los menores Luis y María de los Ángeles Pastor Pérez a favor de su tío Rafael Mollá Torres
010294/015
Página: 1/4