Registros encontrados: 13 Total Páginas: 1
Mostrar nivel Superior
47 h.
19/10/1928 - 03/05/1930
010785/005
Mostrar nivel Superior
17/12/1945 - 30/03/1946
003922/038
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
16 h.
07/04/1931 - 21/08/1931
010471/006
Mostrar nivel Superior
42 h.
31/01/1930 - 13/06/1930
010410/016
Mostrar nivel Superior
9 h. ; Fol.
27/04/1910 - 11/05/1910
010304/040
Mostrar nivel Superior
11 h.
10/10/1908 - 17/10/1908
Denunciados: Esteban Molina, Francisco Espinosa Aracil, Miguel Valdés Fenoll, Antonio Valor Carbonell, Joaquín Porte Ferrer, Tomás Alcaraz Clatayud, José Blanes Peidro, Ernesto Soler Moltó, Antonio Blanes Abad, Vicente Pastor Peidro, Antonio Monllor Gisbert, Ismael Peidro Valor, Francisco Espí Coloma y Juan Parreño López.
010343/057
Mostrar nivel Superior
02/08/1944 - 31/10/1944
003922/036
Mostrar nivel Superior
11, 6 h. ; Fol.
01/03/1924 - 25/06/1925
Acompañado de : Aprobación de la división de bienes de María Teresa Aznar Gimeno
010657/024
Mostrar nivel Superior
10/09/1938 - 06/03/1939
003226/017
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
21/12/1886 - 07/01/1887
010632/100
Mostrar nivel Superior
02/08/1944 - 14/11/1944
003922/037
Página: 1/1