Registros encontrados: 6 Total Páginas: 1
Mostrar nivel Superior
20/06/1958 - 11/11/1960
003890/009
Mostrar nivel Superior
11/11/1967 - 30/12/1967
007471/009
Mostrar nivel Superior
11/08/1947 - 02/12/1947
003890/008
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1974
Aparecen desde arriba, Alejandro Jiménez, Rigoberto Company, Javier Gimeno, Gregorio Coloma, Joaquín Ibáñez, José Sanus, Marcial Martínez, Ernesto Rodríguez, Jorge Sorolla, Antonio Sempere, Vicente Boronat, antonio Revert, Hermelando Linares, Vicente Esteve, Jorge Monllor, Roberto Carbonell, Vicente Llorca, Antonio Molina, J. Antonio Molina, José Monllor, Remigio Sorolla, Carlos Company, Santiago Abad, José Pascual y Enrique Bosch; en el centro, Mariano González, Santiago del Hoyo, Rafael Terol, Ángel Tortosa, Federico Jornet, Rafael Sempere y Víctor Barrachina; agachados, Eduardo Segura, Eduardo Cortés, José Blasco, Rafael Ferrándiz, Cristóbal López, Ernesto Jordá, Miguel Miralles, José Sempere, y R. Terol Gisbert.
003854
Mostrar nivel Superior
09/07/1966 - 18/05/1967
007464/011
Mostrar nivel Superior
09/07/1966 - 18/05/1967
003892/038
Página: 1/1