Registros encontrados: 23 Total Páginas: 2
Mostrar nivel Superior
23/12/1853 - 09/01/1854
005679/152
Mostrar nivel Superior
28/11/1942 - 08/03/1943
011805/051
Mostrar nivel Superior
Laporta, Carlos
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1920 - 1925
En el tramo central de escalera: Miguel Abad Carbonell, el alcalde Miguel Payá Pérez, y Rigoberto Doménech Valls, obispo de Palma de Mallorca
008319
Mostrar nivel Superior
11/07/1963 - 03/09/1963
006467/020
Mostrar nivel Superior
17/02/1958 - 04/03/1959
006453/063
Mostrar nivel Superior
22/12/1960 - 24/01/1961
006457/023
Mostrar nivel Superior
6 h.
25/01/1889 - 30/01/1889
010596/008
Mostrar nivel Superior
23/11/1956 - 27/03/1957
006448/009
Mostrar nivel Superior
28/06/1914 - 24/08/1914
003921/007
Mostrar nivel Superior
16/12/1936 - 14/01/1937
011493/019
Mostrar nivel Superior
Carpeta (50 expedientes)
1925 - 1938
010371/034
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1933
1. Miguel Llopis, 2. Remigio Albors Raduán, 3. Domingo Espinós Vilaplana, 4. Beltrán de las Bayonas, 5. Antonio Vicens, 6. José Vicens, 8. Adolfo Reus, 9. Carbonell Bas, 12. Eugenio Aracil, 14. Isidoro Pérez, 15. Vicente Tormo, 16. Desiderio Laporta, 17. José Ferrándiz Belda, 19. Rafael García, 20. Francisco Vilaplana, 21. Enrique Albors Raduán, 22. Gregorio Romero Vicent, 24. Venancio Riera, 25. Vicente Jordá, 26. Bonifacio Pérez de León, 27. José Pérez de León, 28. Sres. Rius, 29. Modesto Payá, 31. Rafael Silvestre, 32. Rodolfo Terol Aznar, 33. Francisco Vicens, 35. Ángel Abad, 38. Ángel Gómez, 39. Mariano Gil de Bernabé, 40. Pedro Riera, 42. Ángel Carbonell, 43. Ginés Muñoz, 44. Ángel Gómez, 45. Francisco Matarredona, 46. Santiago Blanes, 49. Enrique Abad, 51. José Abad, 52. Rafael Vicens Moltó.
007371
Mostrar nivel Superior
14 h.
30/07/1934 - 17/10/1934
010832/026
Mostrar nivel Superior
2 h. ; Fol.
04/09/1903 - 05/09/1903
010433/079
Mostrar nivel Superior
26/06/1928 - 17/07/1928
007545/127
Mostrar nivel Superior
21/08/1926 - 26/08/1926
005548/013
Mostrar nivel Superior
29/03/1926 - 12/05/1926
011494/104
Mostrar nivel Superior
11 leg.
09/01/1929 - 31/05/1929
Once expedientes
010785/019
Página: 1/2