Registros encontrados: 50 Total Páginas: 3
Mostrar nivel Superior
11 h.
30/09/1926 - 15/10/1926
010634/006
Mostrar nivel Superior
6 h.
31/08/1934 - 28/09/1934
010714/034
Mostrar nivel Superior
6 h.
08/06/1936 - 08/02/1940
010721/032
Mostrar nivel Superior
4 h.
03/06/1927 - 18/06/1927
010735/006
Mostrar nivel Superior
8 h.
21/05/1928 - 14/06/1928
010417/036
Mostrar nivel Superior
10 h.
03/02/1928 - 29/05/1928
010416/016
Mostrar nivel Superior
4 h.
14/08/1939 - 21/09/1939
010362/008
Mostrar nivel Superior
4 h.
15/06/1936 - 03/07/1936
010721/037
Mostrar nivel Superior
6 h.
08/04/1930 - 21/05/1930
010749/024
Mostrar nivel Superior
6 h.
10/08/1937 - 21/08/1937
010448/010
Mostrar nivel Superior
6 h.
26/07/1937 - 16/09/1937
010448/009
Mostrar nivel Superior
5 h.
26/07/1937 - 16/08/1937
010448/008
Mostrar nivel Superior
26/09/1903 - 03/11/1903
005555/018
Mostrar nivel Superior
17 h. ; Fol.
09/11/1923 - 06/12/1923
010878/014
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
18/12/1922 - 12/05/1923
010455/025
Mostrar nivel Superior
26 h. ; Fol.
18/12/1922 - 09/02/1923
010455/033
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1933
1. Miguel Llopis, 2. Remigio Albors Raduán, 3. Domingo Espinós Vilaplana, 4. Beltrán de las Bayonas, 5. Antonio Vicens, 6. José Vicens, 8. Adolfo Reus, 9. Carbonell Bas, 12. Eugenio Aracil, 14. Isidoro Pérez, 15. Vicente Tormo, 16. Desiderio Laporta, 17. José Ferrándiz Belda, 19. Rafael García, 20. Francisco Vilaplana, 21. Enrique Albors Raduán, 22. Gregorio Romero Vicent, 24. Venancio Riera, 25. Vicente Jordá, 26. Bonifacio Pérez de León, 27. José Pérez de León, 28. Sres. Rius, 29. Modesto Payá, 31. Rafael Silvestre, 32. Rodolfo Terol Aznar, 33. Francisco Vicens, 35. Ángel Abad, 38. Ángel Gómez, 39. Mariano Gil de Bernabé, 40. Pedro Riera, 42. Ángel Carbonell, 43. Ginés Muñoz, 44. Ángel Gómez, 45. Francisco Matarredona, 46. Santiago Blanes, 49. Enrique Abad, 51. José Abad, 52. Rafael Vicens Moltó.
007371
Mostrar nivel Superior
30/12/1947 - 23/02/1948
003909/001
Página: 1/3