Registros encontrados: 12 Total Páginas: 1
Mostrar nivel Superior
31/03/1969 - 04/06/1969
006507/030
Mostrar nivel Superior
02/03/1918 - 21/03/1918
007533/009
Mostrar nivel Superior
16/07/1925 - 22/07/1925
007541/066
Mostrar nivel Superior
07/02/1910
005686/136
Mostrar nivel Superior
29/05/1910
005686/141
Mostrar nivel Superior
11/10/1939
005548/067
Mostrar nivel Superior
6 h.
25/11/1926 - 04/01/1926
010645/026
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1933
1. Miguel Llopis, 2. Remigio Albors Raduán, 3. Domingo Espinós Vilaplana, 4. Beltrán de las Bayonas, 5. Antonio Vicens, 6. José Vicens, 8. Adolfo Reus, 9. Carbonell Bas, 12. Eugenio Aracil, 14. Isidoro Pérez, 15. Vicente Tormo, 16. Desiderio Laporta, 17. José Ferrándiz Belda, 19. Rafael García, 20. Francisco Vilaplana, 21. Enrique Albors Raduán, 22. Gregorio Romero Vicent, 24. Venancio Riera, 25. Vicente Jordá, 26. Bonifacio Pérez de León, 27. José Pérez de León, 28. Sres. Rius, 29. Modesto Payá, 31. Rafael Silvestre, 32. Rodolfo Terol Aznar, 33. Francisco Vicens, 35. Ángel Abad, 38. Ángel Gómez, 39. Mariano Gil de Bernabé, 40. Pedro Riera, 42. Ángel Carbonell, 43. Ginés Muñoz, 44. Ángel Gómez, 45. Francisco Matarredona, 46. Santiago Blanes, 49. Enrique Abad, 51. José Abad, 52. Rafael Vicens Moltó.
007371
Mostrar nivel Superior
5 leg.
10/02/1930 - 15/11/1930
010246/018
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
11/07/1912 - 19/07/1912
010688/056
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
06/09/1904 - 15/09/1904
010429/067
Mostrar nivel Superior
31/01/1920 - 10/03/1920
011483/030
Página: 1/1