Registres trobats: 123 Total Pàgines: 7
Mostrar nivel Superior
Santonja Hermanos (Alcoi)
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1925 - 1930
008415
Mostrar nivel Superior
1 h. mecanoscrita
22/02/1940
011799/014
Mostrar nivel Superior
15/09/1864 - 19/09/1864
005678/187
Mostrar nivel Superior
30/08/1963 - 23/06/1964
007448/001
Mostrar nivel Superior
14/03/1966 - 01/01/1967
007463/026
Mostrar nivel Superior
03/11/1963 - 22/06/1966
003904/023
Mostrar nivel Superior
31/08/1957 - 01/07/1961
003912/034
Mostrar nivel Superior
Hoja : Monocromo. Bueno.
1950 - 1980
005488
Mostrar nivel Superior
4 h.
13/12/1929 - 28/12/1929
010626/059
Mostrar nivel Superior
3 h.
02/07/1929 - 10/07/1929
010626/029
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1943 - 1944
Autoridades militares y civiles y cuadros de Falange Local presidiendo un desfile. Arriba: Carmen Llorca Vilaplana, Margarita Pérez Valor, delegada local de la Sección Femenina; Amalio Sentandreu, arcipreste de Alcoy; Miguel Matarredona, Rafael Valls Cantó, alcalde; Gisbert Domínguez, el coronel Prieto Madassú; José Sanz, jefe local del Movimiento; (de espaldas, Manuel Castañer). Abajo: Emilio Llorca, Romualdo Coderch, presidente de la Asociación de San Jorge; Francisco Lloréns, jefe de Correos y profesor de la Academia Tecnos; Juliá; Ferrero; Dionisio García de la Riva, delegado local de Ex-Cautivos; Jorge Vicens; Rafael Gosálbez; Moltó; Fernando Miró
008205
Mostrar nivel Superior
Leg. (2)
26/06/1924 - 24/03/1925
010318/001
Mostrar nivel Superior
14 h.
30/071934 - 10/09/1934
010369/011
Mostrar nivel Superior
18 h.
05/07/1928 - 19/04/1929
010707/012
Mostrar nivel Superior
3 h.
10/11/1934 - 16/11/1934
010591/003
Mostrar nivel Superior
Laporta, Carlos
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1920 - 1925
En el tramo central de escalera: Miguel Abad Carbonell, el alcalde Miguel Payá Pérez, y Rigoberto Doménech Valls, obispo de Palma de Mallorca
008319
Mostrar nivel Superior
08/04/1961 - 11/07/1961
003911/013
Mostrar nivel Superior
20/11/1946 - 08/11/1956
011799/012
Mostrar nivel Superior
20/11/1946 - 30/10/1947
006431/026
Pàgina: 1/7