Registres trobats: 24 Total Pàgines: 2
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. ; 18 x 24 cm. Bueno.
1963
Autoridades en la procesión de la reliquia de San Jorge, entre ellos el alcalde Francisco Vitoria y Enrique Oltra, por la calle San Lorenzo.
001751
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1960 - 1965
Francisco Vitoria, Enrique Oltra y Cirilo Tormo entre otros.
009246
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1943 - 1944
Autoridades militares y civiles y cuadros de Falange Local presidiendo un desfile. Arriba: Carmen Llorca Vilaplana, Margarita Pérez Valor, delegada local de la Sección Femenina; Amalio Sentandreu, arcipreste de Alcoy; Miguel Matarredona, Rafael Valls Cantó, alcalde; Gisbert Domínguez, el coronel Prieto Madassú; José Sanz, jefe local del Movimiento; (de espaldas, Manuel Castañer). Abajo: Emilio Llorca, Romualdo Coderch, presidente de la Asociación de San Jorge; Francisco Lloréns, jefe de Correos y profesor de la Academia Tecnos; Juliá; Ferrero; Dionisio García de la Riva, delegado local de Ex-Cautivos; Jorge Vicens; Rafael Gosálbez; Moltó; Fernando Miró
008205
Mostrar nivel Superior
157 h.
14/11/1931 - 07/03/1933
010346/001
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo ; 18 cm. Bueno.
1956
Bendición de la nueva iglesia parroquial de San Mauro y San Francisco: Enrique Vilaplana Satorre y el alcalde Oltra Moltó
008002
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo ; 18 cm. Bueno.
1956
Bendición de la nueva iglesia parroquial de San Mauro y San Francisco: Rafael Sanus Botí, Camilo Sempere, Francisco Santonja Llácer, Enrique Oltra Moltó y Enrique Vilaplana Satorre
008003
Mostrar nivel Superior
22/06/1906 - 09/07/1906
005761/045
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
21/05/1917 - 11/06/1917
010252/032
Mostrar nivel Superior
30/12/1914 - 13/01/1915
011497/003
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1961
Entrega de trofeos: Jorge Peidro Pastor, Aurelio Colomina, Antonio Escudero Mataix, el alcalde Enrique Oltra Moltó y Francisco Vilaplana
07912
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1948
011008
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1960
011013
Mostrar nivel Superior
Leg.
1876
005400/008
Mostrar nivel Superior
12 h. ; Fol.
05/09/1900 - 26/09/1900
010262/022
Mostrar nivel Superior
2 h.
18/08/1932 - 13/09/1932
010698/055
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
13/01/1897 - 18/01/1897
010542/008
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
04/03/1898 - 11/03/1898
010290/031
Mostrar nivel Superior
10 h. ; Fol.
15/09/1912 - 30/09/1912
010261/021
Mostrar nivel Superior
16 h.
10/01/1908 - 12/02/1908
010343/011
Pàgina: 1/2