Registres trobats: 19 Total Pàgines: 1
Mostrar nivel Superior
94 h. ; Fol.
23/07/1789 - 28/02/1790
005532/034
Mostrar nivel Superior
64 h.
15/09/1931 - 23/12/1931
010345/009
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. ; 13 x 18 cm. Bueno.
1968
Conferencia de Luis Donderis, corredor de comercio, en la Casa de Cultura. Presenta Enrique Bosch Olcina.
001293
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo ; 13 x 18 cm. Bueno.
1968
Conferencia de Luis Donderis, corredor de comercio, en la Casa de Cultura. Presenta Enrique Bosch Olcina.
001292
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo ; 13 x 18 cm. Bueno.
1968
Conferencia de Luis Donderis, corredor de comercio, en la Casa de Cultura. Presenta Enrique Bosch Olcina.
01291
Mostrar nivel Superior
03/02/1936 - 23/03/1936
007561/023
Mostrar nivel Superior
28/01/1926 - 04/02/1926
007542/006
Mostrar nivel Superior
Coral (Ontinyent)
Fotografía: Monocromo ; 9 x 14 cm. Bueno.
1960 - 1965
Fila 1: José Cortés, Olcina, D. Casimiro García Usun salesiano y director del colegio; D. Rafael Sanus Abad, Tomás Vidal Verdú salesiano, Ismael Gisbert e Ismael Hilario. Fila 2: José Albert, Vicente Tomás, Julio Martínez, Jesús Parres, Gisbert y Emilio Laporta entre otros. Fila 3: Bosch, Antonio Alós, Justo Rico y Vicente Gisbert entre otros. Fila 4: Ángel Pastor, Rafael Monllor y Miguel Silvestre entre otros. Fila 5: Sergio Solbes, Domingo Ballbé y Rafael Company entre otros. Fila 6 y última: Francisco Carbonell, José Doménech y Jorge Sorolla
009442
Mostrar nivel Superior
Archivo electrónico. 29 p.
27/05/1888
012002/084
Mostrar nivel Superior
21/06/1926 - 17/07/1926
011482/022
Mostrar nivel Superior
3 h.
01/04/1932 - 16/04/1932
010258/003
Mostrar nivel Superior
27 h. ; Fol.
02/02/1909 - 19/05/1909
010302/031
Mostrar nivel Superior
16 h.
10/01/1908 - 12/02/1908
010343/011
Mostrar nivel Superior
10 h. ; Fol.
14/03/1910 - 24/05/1911
010304/007
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1974
Aparecen desde arriba, Alejandro Jiménez, Rigoberto Company, Javier Gimeno, Gregorio Coloma, Joaquín Ibáñez, José Sanus, Marcial Martínez, Ernesto Rodríguez, Jorge Sorolla, Antonio Sempere, Vicente Boronat, antonio Revert, Hermelando Linares, Vicente Esteve, Jorge Monllor, Roberto Carbonell, Vicente Llorca, Antonio Molina, J. Antonio Molina, José Monllor, Remigio Sorolla, Carlos Company, Santiago Abad, José Pascual y Enrique Bosch; en el centro, Mariano González, Santiago del Hoyo, Rafael Terol, Ángel Tortosa, Federico Jornet, Rafael Sempere y Víctor Barrachina; agachados, Eduardo Segura, Eduardo Cortés, José Blasco, Rafael Ferrándiz, Cristóbal López, Ernesto Jordá, Miguel Miralles, José Sempere, y R. Terol Gisbert.
003854
Mostrar nivel Superior
14/10/1939 - 15/11/1939
003902/044
Mostrar nivel Superior
19/06/1956 - 11/10/1956
006539/130
Pàgina: 1/1