Registres trobats: 22 Total Pàgines: 2
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1927
Alférez y Rodella de la filà Chano
004196
Mostrar nivel Superior
01/02/1954 - 28/08/1954
006538/139
Mostrar nivel Superior
186 h. (16, 74, 96 h.)
06/08/1927 - 16/02/1932
010784/002
Mostrar nivel Superior
16 h.
24/03/1930 - 08/04/1930
010654/004
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1954
Gregorio Casasempere, José Creus, José Mompó, Antonio Monpeán, Rafael Valcanera, Enrique Abad y Copérnico Pérez.
003967
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1928
José Abad Casasempere, capitán de Chano
004197
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1928
José Abad Casasempere, capitán Chano
004198
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
8 h. ; Fol.
02/08/1917 - 07/09/1917
010252/040
Mostrar nivel Superior
22/03/1924 - 15/04/1924
011487/010
Mostrar nivel Superior
16/12/1920 - 15/10/1921
011491/027
Mostrar nivel Superior
14 h.
07/05/1925 - 18/07/1925
010554/038
Mostrar nivel Superior
12/11/1945 - 27/02/1946
003895/027
Mostrar nivel Superior
06/10/1941 - 20/12/1941
003915/021
Mostrar nivel Superior
22 h.
04/06/1928 - 19/12/1928
010417/053
Mostrar nivel Superior
22 h.
01/08/1923 - 17/12/1923
010013/002
Mostrar nivel Superior
6 h.
19/06/1922 - 26/07/1922
010941/025
Mostrar nivel Superior
22/01/1935 - 11/03/1935
011485/032
Mostrar nivel Superior
02/01/1930 - 16/01/1930
011486/028
Pàgina: 1/2