Registres trobats: 29 Total Pàgines: 2
Mostrar nivel Superior
9 h. ; Fol.
12/01/1912 - 25/01/1912
010598/024
Mostrar nivel Superior
17/05/1934 - 21/06/1934
011493/046
Mostrar nivel Superior
94 h.
31/03/1933 - 01/03/1934
010713/004
Mostrar nivel Superior
27 h.
26/01/1933 - 07/03/1933
010712/002
Mostrar nivel Superior
18 h.
17/08/1925 - 02/10/1925
010555/006
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
11/02/1920 - 31/03/1920
010940/023
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
10 h.
16/01/1932 - 09/02/1932
010811/002
Mostrar nivel Superior
7 h. ; Fol.
06/12/1907 - 12/12/1907
010297/050
Mostrar nivel Superior
4 h. ; Fol.
14/08/1902 - 21/08/1902
010264/054
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
03/09/1901 - 07/09/1901
010263/022
Mostrar nivel Superior
15/03/1920 - 15/06/1920
007536/016
Mostrar nivel Superior
13 h. ; Fol.
03/08/1910 - 12/08/1910
010304/064
Mostrar nivel Superior
15 h. ; Fol.
03/08/1911 - 12/08/1911
010593/029
Mostrar nivel Superior
11 h.
16/10/1908 - 20/10/1908
Denunciados: Vicente Coloma Esplugues, Rafael García Francés, Fabián Botella, Enrique Matarredona Peidro, Francisco Esteve Puerto, José Samper, José Cortés, Vicente Giner, Francisco Suarez, Remigio Mira, Camilo Rosel Carbonell, Ángel Molina Botella, Juan Fuster y Rafael Santonja.
010343/061
Mostrar nivel Superior
19/10/1923 - 03/11/1923
011490/048
Mostrar nivel Superior
Leg.
01/08/1923 - 20/09/1923
005435/010
Mostrar nivel Superior
6 h.
18/06/1932 - 04/10/1932
010259/002
Mostrar nivel Superior
3 h.
20/06/1932 - 17/10/1932
010259/037
Pàgina: 1/2