Registros encontrados: 32 Total Páginas: 2
Mostrar nivel Superior
04/08/1864 - 21/08/1864
005678/182
Mostrar nivel Superior
Laporta, Carlos
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1920 - 1925
En el tramo central de escalera: Miguel Abad Carbonell, el alcalde Miguel Payá Pérez, y Rigoberto Doménech Valls, obispo de Palma de Mallorca
008319
Mostrar nivel Superior
29/09/1876 - 09/10/1876
005681/247
Mostrar nivel Superior
7 h.
03/06/1927 - 22/06/1927
010734/019
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo ; 13 x 18 cm. Bueno
1965
Concierto de Copérnico Pérez (violín) y Juan Miguel Carbonell (piano) en la Casa de Cultura
001257
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo ; 13 x 18 cm. Bueno.
1965
Concierto de Copérnico Pérez (violín) y Juan Miguel Carbonell (piano) en la Casa de Cultura
001256
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. ; 13 x 18 cm. Bueno.
1965
Concierto de Copérnico Pérez (violín) y Juan Miguel Carbonell (piano) en la Casa de Cultura
001259
Mostrar nivel Superior
Vicens Pérez, José
Fotografía: Monocromo. ; 13 x 18 cm. Bueno.
1965
Concierto de Copérnico Pérez (violín) y Juan Miguel Carbonell (piano) en la Casa de Cultura
001258
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1944
Aparecen, por abajo y de izquierda a derecha: Gregorio Casasempere Juan, Fernando Reig Moltó, Enrique Rieg Moltó, Ramón Boluda Durá, Arnaldo Castañer, Francisco Laporta Doménech, Fernando de Mora Carbonell (director), Jorge Satorre Olcina, José Pastor Camarasa, Vicente Colomina Seguí, Francisco Bernabeu García, Jaime Lloret Galiana, Enrique Llécar Silvestre. Ernesto Díez Vidal, Emilio Llácer Silvestre, Rafael Cardenal Rico, Rafael Pastor Llácer, Miguel Peidro Gomar, Luis Mataix Laporta, Santiago Gil Mora, Armando Reig Pérez, Copérnico Pérez Romá, Jaime Lloret Miralles, Enrique abad Baldó, Enrique Llácer Soler, Rafael Vallcanera Valls, José Climent Aracil, Antulio Climent Aracil, Víctor Barceló Tortosa. Ricardo Cortés Margarit, Joaquín Torregrosa Esteve, José Terol Llopis, Eugenio Barceló Roca, Ángel García Pérez, Alfredo Richart Camalloga, Santiago Morales García, Enrique Alberola Reig, Juan B. Gisbert Masiá, Juan Moltó Martí, Valeriano Priego Álvarez, Francisco García Pérez, Joaquín Martínez Richat, Gilberto Albero Segura, Miguel Peidro Pérez, Ervigio Pascual Alberola, Juan Satorre Torres, Francisco Mira Berbegal, Eugenio Tormos Domínguez, Julio Gomis Albert, Enrique Blasco Gil, Juan Rubio Gil, José Colomer Perpetua, Rafael Serra Carbonell, Eduardo Terol Nadal, Joaquín Lloréns Barrachina y Lupecino Peidro Miralles
003863
Mostrar nivel Superior
12 h. ; Fol.
08/02/1913 - 19/02/1913
010619/015
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1960
011012
Mostrar nivel Superior
Carpeta (50 expedientes)
1925 - 1938
010371/034
Mostrar nivel Superior
Carpeta
26/11/1939 - 05/01/1940
011014/004
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo, coloreada. Bueno.
1930 - 1936
Vascos con el antiguo diseño
Entre los fotografiados, Miguel Pérez Carbonell
Entre los fotografiados, Miguel Pérez Carbonell
007486
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1933
1. Miguel Llopis, 2. Remigio Albors Raduán, 3. Domingo Espinós Vilaplana, 4. Beltrán de las Bayonas, 5. Antonio Vicens, 6. José Vicens, 8. Adolfo Reus, 9. Carbonell Bas, 12. Eugenio Aracil, 14. Isidoro Pérez, 15. Vicente Tormo, 16. Desiderio Laporta, 17. José Ferrándiz Belda, 19. Rafael García, 20. Francisco Vilaplana, 21. Enrique Albors Raduán, 22. Gregorio Romero Vicent, 24. Venancio Riera, 25. Vicente Jordá, 26. Bonifacio Pérez de León, 27. José Pérez de León, 28. Sres. Rius, 29. Modesto Payá, 31. Rafael Silvestre, 32. Rodolfo Terol Aznar, 33. Francisco Vicens, 35. Ángel Abad, 38. Ángel Gómez, 39. Mariano Gil de Bernabé, 40. Pedro Riera, 42. Ángel Carbonell, 43. Ginés Muñoz, 44. Ángel Gómez, 45. Francisco Matarredona, 46. Santiago Blanes, 49. Enrique Abad, 51. José Abad, 52. Rafael Vicens Moltó.
007371
Mostrar nivel Superior
17/04/1912 - 02/07/1924
011483/015
Mostrar nivel Superior
13 h. ; Fol.
03/08/1910 - 12/08/1910
010304/064
Página: 1/2