Registros encontrados: 18 Total Páginas: 1
Mostrar nivel Superior
23/12/1950 - 13/06/1951
003882/018
Mostrar nivel Superior
18 h.
17/08/1925 - 02/10/1925
010555/006
Mostrar nivel Superior
30/01/1958 - 05/03/1958
006451/060
Mostrar nivel Superior
6 h. ; Fol.
10/08/1914 - 22/08/1914
010544/052
Mostrar nivel Superior
12 h. ; Fol.
19/02/1914 - 14/11/1914
010544/033
Mostrar nivel Superior
15/02/1951 - 30/06/1951
003882/017
Mostrar nivel Superior
8 h.
19/01/1928 - 09/02/1928
010793/014
Mostrar nivel Superior
09/12/1950 - 01/03/1951
003882/020
Mostrar nivel Superior
Leg.
13/12/1877 - 29/01/1878
005430/047
Mostrar nivel Superior
5 h.
18/05/1936 - 27/05/1936
010720/062
Mostrar nivel Superior
9 h. ; Fol.
07/09/1915 - 24/09/1915
010434/029
Mostrar nivel Superior
3 h.
03/06/1936 - 18/06/1936
010721/031
Mostrar nivel Superior
5 h. ; Fol.
02/10/1911 - 12/10/1911
010688/032
Mostrar nivel Superior
15/02/1951 - 13/06/1951
003882/019
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1960
Rafael García Gisbert, presidente, y Rafael Terol Aznar, secretario del consejo de administración.
005273
Página: 1/1