| 1 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar Alameda` : Avenida José Antonio, s/n | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Oltra Vidal, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00010488 Signatura 007444/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar Carbonell` y` Tirys Bar` : Santo Tomás, 7 y 17 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Carbonell Bernabeu, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00010497 Signatura 007444/050 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar La Mezquita` : Santo Tomás, 13 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Martínez Serra, José
| | Expediente | | N.Control 00010495 Signatura 007444/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar Las Vegas` : Sabadell, 16 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Navarro de la Corte, José
| | Expediente | | N.Control 00010492 Signatura 007444/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar Lucas` : Alzamora, 24 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Lucas Ivorra, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00010494 Signatura 007444/047 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar Monterrey` : Avenida José Antonio, 51 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Tortosa Carbonell, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00010490 Signatura 007444/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Bar Peque` : Avenida José Antonio, 78 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Palmer Lloréns, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00010491 Signatura 007444/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Círculo Católico de Obreros` : Plaza de España, 14 | Fechas: | 17/05/1963 - 02/07/1963 17/05/1963 | | Expediente | | N.Control 00010486 Signatura 007444/039 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `El Campanar` : Plaza de España | Fechas: | 16/05/1963 - 02/07/1963 16/05/1963 | Productor/es: | Jordá Abad, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00010484 Signatura 007444/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Marquesina Cervantes` :Paseo de Cervantes, s/n | Fechas: | 17/05/1963 - 02/07/1963 17/05/1963 | Productor/es: | Figuerola Vallés, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00010485 Signatura 007444/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Quiosco Alameda` : Avenida José Antonio, s/n | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Pastor Mena, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00010487 Signatura 007444/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Quiosco Parterre` : Plaza Pintor Gisbert, s/n | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | Productor/es: | Cortés Barrachina, Emilia
| | Expediente | | N.Control 00010496 Signatura 007444/049 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Sociedad Apolo` : Plaza de España, 16 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | | Expediente | | N.Control 00010493 Signatura 007444/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Veladores en la vía pública época veraniega `Sociedad El Iris` : Plaza de España, 22 | Fechas: | 12/06/1963 - 02/07/1963 12/06/1963 | | Expediente | | N.Control 00010489 Signatura 007444/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|