| 1 | | | Acristalamiento de terraza : Góngora, 15 | Fechas: | 24/03/1973 - 10/05/1973 24/03/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Hidalgo Beistegui, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00004312 Signatura 009162/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Actuaciones en edificio industrial de José Ferrándiz Belda : 1940-1962 | Fechas: | 1940 - 1962 1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Ferrándiz Belda, José
| | Expediente | | N.Control 00058937 Signatura 011799/006 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Ampliación de galería en patio : Góngora, 7 | Fechas: | 08/02/1984 - 07/05/1986 08/02/1984 | Productor/es: | Vañó Ivorra, Enrique García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023100 Signatura 011614/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Ampliar local en planta baja : Girón, 7 | Fechas: | 04/02/1970 - 04/03/1970 04/02/1970 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sempere Almazán, Andrés
| | Expediente | | N.Control 00004105 Signatura 006513/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliar terraza : Joan Martorell, 5, parte trasera | Fechas: | 07/06/1982 - 09/07/1982 07/06/1982 | Productor/es: | Nácher González, Juan Portela Borja, José Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022841 Signatura 011594/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliar terraza y cubrir patio : Calle Alicante, 46 | Fechas: | 17/03/1977 - 19/07/1977 17/03/1977 | Productor/es: | Cabezas Vilaplana, Antonio García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022217 Signatura 011528/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Certificación necesidades de cemento en terraza de edificio industrial : calle de Orberá, 2 | Fechas: | 12/04/1943 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Aracil Casasempere, Romualdo
| | Expediente | | N.Control 00072050 Signatura 011812/072 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 8 | | | Consolidación cornisa y reparación azotea : San Lorenzo, 34 | Fechas: | 09/02/1977 - 24/03/1977 09/02/1977 | Productor/es: | Gadea Valor, Francisco García Terol, Víctor, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022169 Signatura 011524/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Construcción de galerías : Virgen María, 67 | Fechas: | 22/12/1939 22/12/1939 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Seguí Albors, Bautista
| | Expediente | | N.Control 00064830 Signatura 011806/030 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 10 | | | Construcción de galerías : Virgen María, 67 | Fechas: | 10/11/1939 - 16/12/1939 10/11/1939 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Seguí Albors, Bautista
| | Expediente | | N.Control 00000916 Signatura 007563/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construcción de terrazas en los pisos 3º y 4º : Generalísimo, 33, Juan Cantó | Fechas: | 03/02/1964 - 07/04/1964 03/02/1964 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ferrándiz Belda, José
| | Expediente | | N.Control 00003326 Signatura 006473/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construcción de una terraza en última crujía del piso 1º : Viriato, 23 | Fechas: | 20/05/1969 - 10/07/1969 20/05/1969 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gomis Gomis, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00003973 Signatura 006510/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construcción terraza : San Nicolás, 29, 3º piso | Fechas: | 11/05/1981 - 03/12/1984 11/05/1981 | Productor/es: | Doménech Pastor, Luis, Arquitecto Doménech Pastor, Luis, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022716 Signatura 011579/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Construcción terraza descubierta adosada a vivienda : Sor Elena Picurelli, 1 | Fechas: | 16/03/1983 - 08/07/1983 16/03/1983 | Productor/es: | Valls Cantó, José Moya Pérez, Francisco J., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022915 Signatura 011603/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Construcción terraza en patio interior de guardería : San Mateo, 12 | Fechas: | 17/06/1978 - 03/08/1978 17/06/1978 | Productor/es: | Sempere Jordá, Concepción Doménech Pastor, Luis, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022399 Signatura 011549/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Construcción terraza, pisos 2º y 3º : Entenza, 21 | Fechas: | 21/03/1966 - 12/05/1966 21/03/1966 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Jordá Terol, Javier
| | Expediente | | N.Control 00003569 Signatura 006487/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Construir cierre acristalado sobre la terraza del piso 2º : Generalísimo, 33 | Fechas: | 03/08/1960 - 04/10/1960 03/08/1960 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ferrándiz Belda, José
| | Expediente | | N.Control 00002910 Signatura 006455/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Construir cubierta translúcida en patio interior : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 04/09/1974 - 26/09/1974 04/09/1974 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Vicent Jover, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00004500 Signatura 009190/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Construir dos pérgolas : Avenida General Mola, 70 | Fechas: | 25/09/1946 - 07/12/1946 25/09/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ferrer Monerris, José
| | Expediente | | N.Control 00001448 Signatura 006430/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construir galería : Santo Domingo, 26 | Fechas: | 09/03/1923 - 17/03/1923 09/03/1923 | Productor/es: | Payá Jordá, Camilo Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Pérez Martínez, Rafael, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016654 Signatura 007538/135 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|