Autos de competencia por inhibitoria promovidos por Vicente Payá Sempere ante la demanda de la razón social de Barcelona `Pericás, Boixeda y Compañía`
Fechas:
08/07/1932 - 25/08/1932 08/07/1932
Productor/es:
Payá Sempere, Vicente
Expediente
Lugar:
Barcelona
N.Control 00098666 Signatura 010402/024 Archivo FONDO JUZGADOS
2
Autos de desahucio promovidos por Amparo Rodes Carrió contra Pedro Clavera Gutiérrez, vecino de Barcelona
Fechas:
09/07/1933 - 18/10/1933 09/07/1933
Productor/es:
Rodes Carrió, Amparo
Expediente
Lugar:
Barcelona
N.Control 00099556 Signatura 010712/019 Archivo FONDO JUZGADOS
3
Autos de quiebra de la casa Amadeo Arañó Caritey : 1927-1936
Fechas:
12/01/1927 - 06/03/1936 12/01/1927
Productor/es:
Arañó Caritey, Amadeo Carné Oller, Pilar
Expediente
N.Control 00093527 Signatura 010292 Archivo FONDO JUZGADOS
4
Autos de quiebra promovidos por Salvador Doménech, en nombre de la razón social "Pérez y Aracil" contra el vecino de Gabarda Vicente Daudí Fandos
Fechas:
13/06/1935 - 04/07/1935 13/06/1935
Productor/es:
Doménech Aura, Salvador
Expediente
Lugar:
València (Província)
N.Control 00101282 Signatura 010829/004 Archivo FONDO JUZGADOS
5
Autos promovidos por Ángela Mataix Pérez sobre quiebre de la industrial de esta plaza Josefa Botí Pascual
Fechas:
10/01/1933 - 27/05/1936 10/01/1933
Productor/es:
Mataix Pérez, Ángela Botí Pascual, Josefa
Expediente
N.Control 00099585 Signatura 010473/005 Archivo FONDO JUZGADOS
6
Autos promovidos por la sociedad `Baldó y Aracil` sobre quiebra de Remigio Llopis Pastor
Fechas:
27/03/1923 - 23/01/1936 27/03/1923
Productor/es:
Llopis Pastor, Remigio
Expediente
N.Control 00092245 Signatura 010323/002 Archivo FONDO JUZGADOS
7
Cayetano Solbes, en nombre de la sindicatura de quiebra de la razón "Vidal y Doménech" contra Salvador Soler Llácer sobre tercería de mayor derecho
Fechas:
30/11/1933 - 08/11/1934 30/11/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano Soler Llácer, Salvador
Expediente
N.Control 00100911 Signatura 010897/012 Archivo FONDO JUZGADOS
8
Cayetano Solbes, en nombre de la sindicatura de quiebra de la razón "Vidal y Doménech" contra Francisco Martínez Fornés y Fernando Vidal Andrés sobre tercería de mayor derecho
Fechas:
21/04/1933 - 08/03/1935 21/04/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano Martinez Fornés, Francisco Vidal Andrés, Fernando
Expediente
N.Control 00100914 Signatura 010897/015 Archivo FONDO JUZGADOS
9
Cayetano Solbes, en nombre de la sindicatura de quiebra de la razón "Vidal y Doménech" contra Juan Payá Vilaplana sobre tercería de mayor derecho
Fechas:
30/11/1933 - 10/10/1934 30/11/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano Payá Vilaplana, Juan
Expediente
N.Control 00100910 Signatura 010897/011 Archivo FONDO JUZGADOS
10
Cayetano Solbes, en nombre de la sindicatura de quiebra de la razón "Vidal y Doménech" contra Francisco Martínez Fornés y José Doménech Jordá sobre tercería de mayor derecho
Fechas:
21/04/1933 - 11/03/1935 21/04/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano Doménech Jordá, José Martinez Fornés, Francisco
Expediente
N.Control 00100913 Signatura 010897/014 Archivo FONDO JUZGADOS
11
Cayetano Solbes, en nombre de la sindicatura de quiebra de la razón "Vidal y Doménech" contra José Senabre Sanz sobre tercería de mayor derecho
Fechas:
30/11/1933 - 10/10/1934 30/11/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano Senabre Sanz, José
Expediente
N.Control 00100912 Signatura 010897/013 Archivo FONDO JUZGADOS
12
Cayetano Solbes, en nombre de la sindicatura de quiebra de la razón "Vidal y Doménech" contra Ildefonso Tecles Albero, vecino de Valencia, sobre tercería de mayor derecho
Fechas:
21/04/1933 - 08/10/1934 21/04/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano
Expediente
Lugar:
València
N.Control 00100915 Signatura 010897/016 Archivo FONDO JUZGADOS