| 1 | | | Ampliación hueco de fachada : Paseo del Viaducto, 3 | Fechas: | 12/11/1985 - 13/03/1986 12/11/1985 | Productor/es: | Gisbert Monerris, Jorge Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023214 Signatura 011632/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Ampliar hueco en planta entresuelo : San Francisco, esquina a Venerable Ridaura | Fechas: | 04/11/1985 - 15/06/1988 04/11/1985 | Productor/es: | Reig Ripoll, Miguel Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023212 Signatura 011631/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Colocar puertas que abran al exterior : San Francisco, 31 | Fechas: | 13/10/1930 - 29/10/1930 13/10/1930 | Productor/es: | Candela Lloréns, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00019682 Signatura 005688/033 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Convertir hueco en puerta : San Blas, 17 | Fechas: | 22/11/1926 - 31/01/1927 22/11/1926 | Productor/es: | Vitoria Lloréns, Dimas Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019649 Signatura 005688/012 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Convertir hueco en puerta : Plaza del Portal Nuevo, 6 | Fechas: | 18/01/1926 - 11/02/1926 18/01/1926 | Productor/es: | Terol Monllor, Antonio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019648 Signatura 005688/011 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Convertir hueco en puerta : Santa Rita, 22 | Fechas: | 08/09/1926 - 10/09/1926 08/09/1926 | Productor/es: | Doménech Masiá, José Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019650 Signatura 005688/013 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Decoración portada tienda ´Panificadora El Molinero´ : Cid, 67, entrada por Viriato | Fechas: | 07/05/1963 - 22/05/1963 07/05/1963 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Miralles, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00003201 Signatura 006465/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Decorar fachada para tienda ´Tele Ruiz´ : José Antonio, 26 | Fechas: | 14/02/1970 - 04/03/1970 14/02/1970 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ruiz González, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00004104 Signatura 006513/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Decorar portada tienda : San Juan, 10 | Fechas: | 15/03/1961 - 28/03/1961 15/03/1961 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Torró Salvador, José
| | Expediente | | N.Control 00002951 Signatura 006457/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Decorar portada tienda ´Muebles Mengual´ : Cid, 67, planta baja | Fechas: | 08/09/1964 - 13/10/1964 08/09/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Lloréns Castelló, Julia
| | Expediente | | N.Control 00003410 Signatura 006477/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Denuncia portada no ajustada a alineación : San Cristóbal, 2 | Fechas: | 22/02/1896 - 29/04/1896 22/02/1896 | Productor/es: | Pascual Sarañana, Severo Albors Monllor, Rigoberto
| | Expediente | | N.Control 00021115 Signatura 005692/007 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Elevación pavimento y apertura puerta : Góngora, 10 | Fechas: | 23/05/1977 - 16/08/1977 23/05/1977 | Productor/es: | Santonja Pérez, Desiderio Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022239 Signatura 011530/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Ensanchar puerta de entrada local comercial : Entenza, 92 | Fechas: | 13/05/1976 - 01/10/1976 13/05/1976 | Productor/es: | Jordá Doménech, Ismael
| | Expediente | | N.Control 00022072 Signatura 011514/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Formar de piedra la portalada : Plaza San Agustín, 14 | Fechas: | 01/11/1857 - 05/11/1857 01/11/1857 | Productor/es: | Gosálbez Gosálbez, Isabel
| | Expediente | | N.Control 00018454 Signatura 005679/254 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Hacer de piedra la portalada : San Agustín, 41 | Fechas: | 29/12/1857 - 05/01/1858 29/12/1857 | Productor/es: | Olcina Miralles, José
| | Expediente | | N.Control 00018469 Signatura 005679/262 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Instalar cierre metálico : Polavieja, 2 | Fechas: | 02/09/1926 - 10/09/1926 02/09/1926 | Productor/es: | Pérez Reig, Ángel Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019647 Signatura 005688/010 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Instalar fachadas de confitería (suspendida) : Pintor Casanova, 2, esquina a la Plaza de la Constitución | Fechas: | 22/03/1928 - 11/04/1928 22/03/1928 | Productor/es: | Sancho García, Miguel Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019656 Signatura 005688/019 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Instalar portada de tienda : Santo Tomás, 17 | Fechas: | 28/09/1956 - 10/10/1956 28/09/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Santonja Jordá, Guillermo
| | Expediente | | N.Control 00002445 Signatura 006447/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Instalar portada tienda : San Francisco, 43 | Fechas: | 30/04/1955 - 28/05/1955 30/04/1955 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Cortés Company, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00002287 Signatura 006443/058 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Instalar portada tienda : Entenza, 8 | Fechas: | 21/09/1962 - 30/10/1962 21/09/1962 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Belda Carbonell, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00003111 Signatura 006463/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|