| 1 | | | Cambio de nombre reparación y venta máquinas de coser : Cid, 3 | Fechas: | 08/10/1984 - 20/12/1984 08/10/1984 | Productor/es: | Montero Martínez, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00063665 Signatura 011769/063 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Cambio de nombre venta máquinas de coser : San Nicolás, 4 | Fechas: | 30/12/1983 - 19/05/1984 30/12/1983 | Productor/es: | Soler Guerrero, Teresa
| | Expediente | | N.Control 00063500 Signatura 011767/068 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Ceferino Ballester Ferre contra los consortes Joaquina Doménech Pérez y José Pérez Beltrán sobre incumplimiento contrato máquina de coser | Fechas: | 13/08/1931 - 22/10/1931 13/08/1931 | Productor/es: | Ballester Ferre, Ceferino Doménech Pérez, Joaquina Pérez Beltrán, José
| | Expediente | | N.Control 00098432 Signatura 010439/025 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Salvador Monllor, en representación de José Mira Monerris, contra Antonia Soriano Royo por impago de arrendamiento de máquina de coser | Fechas: | 13/11/1916 - 71/24/1916 71/13/1916 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Mira Monerris, José Monllor Llorens, Salvador, Procurador del Juzgado Municipal Soriano Royo, Antonia
| | Expediente | | N.Control 00083665 Signatura 010352/036 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Venta de accesorios y complementos máquinas de coser, bordar,... : Xixona, 24 | Fechas: | 22/02/1979 - 30/05/1979 22/02/1979 | Productor/es: | Juan Morales, Juan
| | Expediente | | N.Control 00062779 Signatura 011760/059 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Venta de máquinas de coser : Poeta Juan Valls, 30 | Fechas: | 28/05/1986 - 22/10/1986 28/05/1986 | Productor/es: | Vivas García, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00063992 Signatura 011773/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Venta máquinas de coser : Viriato, 30 | Fechas: | 18/09/1980 - 06/11/1980 18/09/1980 | Productor/es: | Mera Borrás, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00062962 Signatura 011762/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|