| 1 | | | Cambio de nombre fabricación de marcos y molduras : Santa Rita, 8 | Fechas: | 25/01/1989 - 23/06/1989 25/01/1989 | Productor/es: | Andrés González, Rosario Ángeles Vicedo Gonzálbez, Juan V.
| | Expediente | | N.Control 00064241 Signatura 011776/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Cambio de nombre venta de cuadros al óleo y molduras : Santa Rita, 8 | Fechas: | 04/01/1985 - 11/04/1985 04/01/1985 | Productor/es: | Doménech Borrell, Rafael Andrés González, Rosario Ángeles
| | Expediente | | N.Control 00063700 Signatura 011770/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Comercio al por mayor de cuadros : Maestro Espí, 38 | Fechas: | 27/01/1983 - 09/03/1983 27/01/1983 | Productor/es: | Benavent Quilis, Vicente Javier
| | Expediente | | N.Control 00063353 Signatura 011766/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Comercio de cuadros y molduras : L´Escola, 14 | Fechas: | 17/08/1989 - 07/02/1990 17/08/1989 | Productor/es: | Morey Picurelli, Teresa
| | Expediente | | N.Control 00064301 Signatura 011777/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Taller artesano de fabricación y comecialización de marcos y cuadros : Caballero Merita, 23 | Fechas: | 17/09/1987 - 19/06/1991 17/09/1987 | Productor/es: | Aranda Arjona, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00062200 Signatura 011750/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Taller de pintura de cuadros : Santa Lucía, 3 | Fechas: | 01/12/1983 - 21/12/1984 01/12/1983 | Productor/es: | Egea Berzosa, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00063494 Signatura 011767/062 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Taller de pintura y cuadros : Font Dolça, 2 | Fechas: | 17/07/1984 - 13/09/1985 17/07/1984 | Productor/es: | Coloma Valor, Juan Miguel
| | Expediente | | N.Control 00061628 Signatura 011730/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Venta cuadros al óleo : Plaza Centenario, 46 | Fechas: | 21/09/1978 - 01/11/1978 21/09/1978 | Productor/es: | Barber Albors, Carlos Guillermo
| | Expediente | | N.Control 00062752 Signatura 011760/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Venta de cuadros : Cid, 63 | Fechas: | 22/09/1977 - 24/10/1977 22/09/1977 | Productor/es: | Borrás Frau, Rosa
| | Expediente | | N.Control 00062631 Signatura 011759/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Venta de cuadros : Cronista Vicente Carbonell, 17 | Fechas: | 03/03/1981 - 01/06/1981 03/03/1981 | Productor/es: | Llinares Gomis, Francisco J.
| | Expediente | | N.Control 00063048 Signatura 011763/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Venta de cuadros al óleo : Avda. del País Valencià, 14 | Fechas: | 08/01/1982 - 17/02/1982 08/01/1982 | Productor/es: | Santamaría Ferrándiz, Liberto
| | Expediente | | N.Control 00063154 Signatura 011764/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Venta de cuadros al oleo : Pasaje Capitol (entrada por Av. José Antonio, 58-60) | Fechas: | 10/11/1972 - 27/01/1973 10/11/1972 | Productor/es: | Picó Vañó, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008617 Signatura 009233/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Venta de cuadros pintados al óleo : Perú, 34 | Fechas: | 22/06/1982 - 23/09/1983 22/06/1982 | Productor/es: | Pla Espí, José María
| | Expediente | | N.Control 00063251 Signatura 011764/111 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Venta por mayor cuadros pintados al óleo : Tarrasa interior, 3 | Fechas: | 28/01/1976 - 17/02/1976 28/01/1976 | Productor/es: | Benavent Segura, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00062473 Signatura 011757/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|