| 1 | | | Actuaciones y proyectos edificio industrial de Vicente Cantó Dauder : manzana entre las calles Pintor Cabrera, Perú e Isabel II | Fechas: | 01/01/1942 - 16/10/1966 01/01/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Cantó Dauder, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00058671 Signatura 011797/005 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 2 | | | Alzamiento plano a efectos del Banco Hipotecario : Entenza, 85 | Fechas: | 30/09/1954 30/09/1954 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Miró Miró, Fernando
| | Expediente | | N.Control 00065936 Signatura 011807/057 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Antecedentes de valores en venta de la partida del Molinar | Fechas: | [s.f.] [s.f.] | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00071078 Signatura 011811/164 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 4 | | | [Borrador justiprecio edificio] : Calle Anselmo Aracil, 32 | Fechas: | [Década de 1920] de 1920 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00075504 Signatura 011806/044 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 5 | | | Borrador tasación de casa vivienda : calle Valencia | Fechas: | [s.f.] [s.f.] | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00067742 Signatura 011809/033 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 6 | | | [Borrador tasación para su venta de los dos conventos suprimidos] : [década de 1830] | Fechas: | [1836] - [1840] 1836 | | Expediente | | N.Control 00079071 Signatura 005369/017 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Cayetano Solbes, en representación de Gregorio de la Riva contra Francisco Carbonell Sanus por el justiprecio de una pared medianera | Fechas: | 04/04/1916 - 15/05/1916 04/04/1916 | Productor/es: | Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal De la Riva y de la Riva, Gregorio Solbes García, Cayetano, Procurador Carbonell Sanus, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00083643 Signatura 010352/016 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Certificación casa de Antonio Santonja : calle de Viriato, s/n | Fechas: | 27/04/1927 27/04/1927 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Santonja Segura, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00067599 Signatura 011809/014 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 9 | | | Certificación casa en Avenida José Antonio, 15, y edificio industrial en calle Cid, s/n | Fechas: | 02/06/1947 02/06/1947 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Barberá Vicent, José Verdú Sempere, José María Llácer Belda, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00065555 Signatura 011807/015 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 10 | | | Certificación condiciones almacén : Avenida del Generalísimo, 59 | Fechas: | 12/01/1951 12/01/1951 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín García Albors, Enrique, Periodista
| | Expediente | | N.Control 00064906 Signatura 011806/055 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 11 | | | Certificación daños ocasionados en vivienda por el temporal de lluvias : calle Beato Juan de Ribera | Fechas: | 06/11/1958 06/11/1958 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Abad Díaz, Soledad
| | Expediente | | N.Control 00069901 Signatura 011810/133 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 12 | | | Certificación derribo torre en Cocentaina : calle Rey Don Jaime con Santa Águeda | Fechas: | 29/03/1963 - 06/12/1963 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Richart Sellés, Francisco
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00071940 Signatura 011813/040 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 13 | | | Certificación superficie casa : calle Pintor Cabrera, 89 | Fechas: | 10/03/1955 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Catalá Pérez, Vicente, (1892-1974)
| | Expediente | | N.Control 00069167 Signatura 011810/031 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 14 | | | Certificación valor piso entresuelo : Virgen de Agosto, 29 | Fechas: | 10/11/1949 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Tormo Durá, Isidro Miró Jordá, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00070244 Signatura 011811/017 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 15 | | | Certificaciones por daños de guerra en edificio industrial : Solís, 6 | Fechas: | 17/12/1947 - 08/11/1948 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Rodes Carrió, Aurora
| | Expediente | | N.Control 00068667 Signatura 011810/002 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 16 | | | Certificaciones, peticiones,...sobre rentas de fincas de Bocairente | Fechas: | 06/1922 06/1922 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | Lugar: | Bocairent | | N.Control 00056676 Signatura 011784/023 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 17 | | | Compromiso y liquidación paredes medianeras : calle Góngora nº 5 y 7 | Fechas: | 17/05/1946 - 02/06/1950 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Vañó Valls, Bautista Jordá Botí, Francisco Pérez Gil, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00066175 Signatura 011808/022 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 18 | | | Comunicación al Registro de la Propiedad valoración de casas : calle Maestro Espí, 3 y 5 | Fechas: | 11/06/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Pérez Piles, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00072152 Signatura 011812/094 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 19 | | | Construcción edificio industrial con vivienda : Pintor Cabrera, 49 | Fechas: | 09/02/1948 - 28/06/1948 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Rodes Llopis, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00066912 Signatura 011808/059 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 20 | | | Construcción local para almacén a nivel de la calle : en el patio que precede a la casa de San Vicente, 41 | Fechas: | 17/09/1958 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Verdú Gisbert, Evaristo
| | Expediente | | N.Control 00069857 Signatura 011810/129 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|