N.Control 00034270 Signatura 005534/007 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
2
Autos instados por Joaquín Monllor, tavernero, contra Isidro Soler por estar vendiendo vino...del diezmo de Cocentayna, en contravención a uno de los Capítulos que goviernan las tavernas
N.Control 00034183 Signatura 005531/009 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
3
Autos instados por Josep Lloréns, tabernero, sobre prohibición de venta de vino y multas impuestas.
Fechas:
13/10/1788 - 14/10/1788 13/10/1788
Productor/es:
Samper Galiano, Pedro Luis, Corregidor Lloréns, Josep
Expediente
N.Control 00033921 Signatura 005532/030 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
4
Autos instados por Lorenzo García, perayre, en nombre de Balthazar Ripoll, tabernero, contra Felipe Sanz, fabricante de paños, para que se le prohiba la venta de cubas de vino que tiene del arrendamiento de Cocentayna
Fechas:
22/04/1783 22/04/1783
Productor/es:
Anguiozar Velasco, Antonio, Corregidor García, Lorenzo Ripoll, Baltasar Sanz, Felipe
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00034184 Signatura 005531/010 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
5
Autos instados por Lorenzo Moltó Vilapana, síndico procurador general, en nombre de la Junta de Propios de la villa de Alcoi, contra la viuda e hijos de Isidro Soler, taberna, por deudas del arrendamiento de la taberna de las casas nuevas.
Fechas:
03/03/1786 - 16/03/1786 03/03/1786
Productor/es:
Ximénez, Juan Romualdo, Corregidor Moltó Vilaplana, Lorenzo, Síndico procurador general
Expediente
N.Control 00033914 Signatura 005532/023 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
6
Autos sobre la venta fraudulenta de aceite, por los arrieros, en las posadas de la villa de Alcoi.
Fechas:
05/04/1784 - 22/04/1784 05/04/1784
Productor/es:
Ximénez, Juan Romualdo, Corregidor
Expediente
N.Control 00033928 Signatura 005532/037 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
7
Autoservicio de alimentación : Alameda, 64
Fechas:
10/03/1986 - 21/02/1989 10/03/1986
Productor/es:
Corbí Climent, Miguel
Expediente
N.Control 00061846 Signatura 011736/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
8
Cambio de actividad de venta menor de vinos, licores...a taberna : Benicadell, 24
Fechas:
28/01/1980 - 18/03/1980 28/01/1980
Productor/es:
Rodríguez Peña, María Rosario
Expediente
N.Control 00060922 Signatura 011709/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
9
Cambio de actividad, de bodega a taberna : Venerable Ridaura, 1
Fechas:
07/04/1986 - 27/12/1988 07/04/1986
Productor/es:
Millán Rus, Acisdo
Expediente
N.Control 00061877 Signatura 011737/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
10
Cambio de nombre bodega-taberna : Av. Juan Gil-Albert, 7
Fechas:
17/04/1984 - 27/03/1985 17/04/1984
Productor/es:
Domínguez Miñana, Francisca Botija Castelló, María José
Expediente
N.Control 00061590 Signatura 011729/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
11
Cambio de nombre servicio de alimentación en tabernas : San Nicolás, 86
Fechas:
14/11/1985 - 02/06/1986 14/11/1985
Productor/es:
Lorenzo Barberá, María Ángeles Romero Díaz, Julia
Expediente
N.Control 00063843 Signatura 011771/062 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970