Agustín Arnauda de Scals, propietario, contra Concepción Santonja Gisbert y José Santonja Pastrana, cónyuges, por impago de censo enfitéutico de tierra en la Sarga
Fechas:
22/12/1897 - 29/04/1898 22/12/1897
Productor/es:
Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Arnauda de Scals, Agustín Santonja Gisbert, Concepción Arnauda de Scals, Mª de las Mercedes Arnauda de Scals, Josefa Santonja Pastrana, José
Expediente
Lugar:
Sarga, La
N.Control 00033158 Signatura 010542/069 Archivo FONDO JUZGADOS
2
Agustín Arnauda de Scals, propietario, contra María Santonja Gisbert por impago de censo enfitéutico de tierra en la Sarga
Fechas:
21/12/1897 - 30/04/1898 21/12/1897
Productor/es:
Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Arnauda de Scals, Agustín Santonja Gisbert, María Arnauda de Scals, Mª de las Mercedes Arnauda de Scals, Josefa
Expediente
Lugar:
Sarga, La
N.Control 00033157 Signatura 010542/068 Archivo FONDO JUZGADOS
N.Control 00030264 Signatura 012000/386 Archivo FONDO FAMILIA DESCALS
17
El presbítero Gaspar Sisternes nombra procuradores a Lluís Arcaina y Andreu Joan Solnieva para que tomen posesión en su nombre de la Alquería de la Sarga
Fechas:
07/02/1618 07/02/1618
Productor/es:
Descals, (família) Pomar, Antoni Joan, Notario
Expediente
Lugar:
Xixona
N.Control 00029253 Signatura 012000/214 Archivo FONDO FAMILIA DESCALS
18
[Elísabet Joanna Navarro, sus hijos Mauro y Cristòfol Martínez y Josep Sancho segregan unas tierras compradas a Joan Descals y Marianna Jordá, señores de la Sarga]
Fechas:
21/02/1703 21/02/1703
Productor/es:
Descals, (família) Giner, Tomàs, Notario
Expediente
Lugar:
Alcoi # Cocentaina # Penella
N.Control 00030756 Signatura 012000/505 Archivo FONDO FAMILIA DESCALS