N.Control 00081534 Signatura 011135 Archivo FONDO JUZGADOS
3
Adolfo Barceló Brutinel, representado por el procurador Antonio Masiá Pons, contra el vecino de Muro Alejandro Payá Alonso, por el arrendamiento de varios locales de un molino de papel en Alcocer de Planes
Fechas:
27/10/1911 - 30/10/1911 27/10/1911
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Barceló Brutinel, Adolfo Masiá Pons, Antonio, Abogado
Expediente
Lugar:
Muro # Alcocer de Planes
N.Control 00082758 Signatura 010094/022 Archivo FONDO JUZGADOS
4
Antonio Masiá, en representación de Miguel Ivorra Pastor, contra los vecinos de Cocentaina Francisco, Rafael y José María Carbonell Mollá por impago de arrendamiento edificio hidráulico en Alcocer de Planes
Fechas:
06/02/1915 - 26/04/1915 06/02/1915
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Barceló Brutinel, Adolfo Masiá Pons, Antonio, Abogado
Expediente
Lugar:
Cocentaina # Alcocer de Planes
N.Control 00083001 Signatura 010434/012 Archivo FONDO JUZGADOS
5
Autorización para permuta de finca de los menores Mª Desamparados y Jorge Silvestre Andrés en Alcocer de Planes y Muro
Fechas:
13/10/1928 - 27/10/1928 13/10/1928
Productor/es:
Silvestre Andrés, Jorge Silvestre Andrés, María de los Desamparados Silvestre Abad, Rafael
Expediente
Lugar:
Alcosser de Planes # Muro
N.Control 00095050 Signatura 010328/034 Archivo FONDO JUZGADOS
6
Autos de desahucio del molino de Brutinel en Alcocer de Planes promovidos por Vicente Moltó Blanes contra José Blasco Mullo por falta de pago
Fechas:
31/01/1931 - 06/02/1931 31/01/1931
Productor/es:
Moltó Blanes, Vicente Blasco Mullor, José
Expediente
Lugar:
Alcocer de Planes
N.Control 00097836 Signatura 010396/009 Archivo FONDO JUZGADOS
7
Autos entre la baronía de Planes y el marqués de Cruïles sobre la carta puebla
Fechas:
27/01/1809 - 17/02/1809 27/01/1809
Productor/es:
Bermejo, Juan, Corregidor
Expediente
Lugar:
Planes
N.Control 00026756 Signatura 003696/013 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
8
Camilo Chanut Delfraix, comerciante, contra Vicente Bonhome Ferrándiz, labrador de Planes, por deudas
N.Control 00033245 Signatura 010290/024 Archivo FONDO JUZGADOS
9
Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Planes
Fechas:
07/1942 07/1942
Productor/es:
Aracil Aznar, Joaquín
Expediente
Lugar:
Planes
N.Control 00057231 Signatura 011787/003 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL
10
Cayetano Solbes, en representación de la razón social `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra el vecino de Planes Francisco Gadea Fenollar. para que se avenga a recibir el encargo de una plancha de hierro
Fechas:
17/10/1910 - 05/11/1910 17/10/1910
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Planes
N.Control 00082694 Signatura 010572/013 Archivo FONDO JUZGADOS
11
Certificados de alistamiento y armamento general : 1811
Fechas:
15/08/1811 - 26/08/1811 15/08/1811
Expediente
Lugar:
Famorca # Fageca # Millena # Banyeres de Mariola # Orxeta # Alcosser de Planes # Sella
N.Control 00026191 Signatura 002597/014 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO