| 1 | | | Construcción marquesina : Avenida Blasco Ibáñez, s/n | Fechas: | 03/02/1936 - 23/03/1936 03/02/1936 | Productor/es: | Mestre Asensio, José María, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Bosch Carbonell, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00000737 Signatura 007561/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construcción marquesina tienda ´Paris Chic´ : Santo Tomás, 9 | Fechas: | 25/06/1969 - 22/07/1969 25/06/1969 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ferrándiz Miró, Luis
| | Expediente | | N.Control 00004002 Signatura 006510/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir marquesina de madera desmontable : Plaza Pintor Gisbert | Fechas: | 20/01/1948 - 24/06/1948 20/01/1948 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cortés Barrachina, Emilia
| | Expediente | | N.Control 00001643 Signatura 006433/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir marquesina en planta baja : San Lorenzo, 37 | Fechas: | 25/01/1966 - 16/02/1966 25/01/1966 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Gadea Peidro, Mario
| | Expediente | | N.Control 00003540 Signatura 006487/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir marquesina ´Mariscos Bernácer´ : Santo Tomás, 13 | Fechas: | 09/04/1970 - 13/05/1969 09/04/1970 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vicedo Verdú, María
| | Expediente | | N.Control 00004033 Signatura 006514/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir marquesina, ´Bar Café La Peña´ : Gonzalo Barrachina, 2 | Fechas: | 28/06/1943 - 16/09/1943 28/06/1943 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Palmer Lloréns, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00001225 Signatura 006425/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir marquesinas : García Hernández, 24 | Fechas: | 12/03/1932 - 08/04/1932 12/03/1932 | Productor/es: | Palacio Bolufer, Carlos Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00019703 Signatura 005688/044 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Instalar módulos metálicos en la fachada de comercio `Milano` : Avenida Generalísimo, 70 | Fechas: | 04/12/1972 - 10/01/1973 04/12/1972 | Productor/es: | Almodóvar Vicedo, Antonio Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00027003 Signatura 009160/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | [Marquesina La Peña] | Fechas: | 1945 - 1955 1945 | | Pieza | | N.Control 00038788 Signatura 003593 Archivo Fototeca | |
|
| 10 | | | [Marquesina Rafelet, al lado del Cine Capitol] | Fechas: | 1951 1951 | | Pieza | | N.Control 00038801 Signatura 003606 Archivo Fototeca | |
|
| 11 | | | Surtidor de venta de petroleo : Dos de Mayo, frente al nº 2 | Fechas: | 20/12/1958 - 16/08/1966 20/12/1958 | Productor/es: | Sivera Seguí, Esperanza Perelló Ferragut, José Cortés Miralles, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00011071 Signatura 007464/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|