| 1 | | | Agencia de la propiedad inmobiliaria : Avda. País Valencià, 62 | Fechas: | 15/03/1993 - 31/03/1993 15/03/1993 | Productor/es: | Morages Gisbert, María Soledad
| | Expediente | | N.Control 00064600 Signatura 011781/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Agencia de propiedad inmobiliaria : Goya, 1 | Fechas: | 12/11/1982 - 02/05/1983 12/11/1982 | Productor/es: | Albors Ripoll, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00063320 Signatura 011765/064 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Agencia inmobiliaria : Alameda, 12 | Fechas: | 20/01/1986 - 21/10/1986 20/01/1986 | Productor/es: | Barrachina Jover, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00063867 Signatura 011771/086 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Agencia inmobiliaria : Anselmo Aracil, 25, chaflán a Cid | Fechas: | 02/01/1989 - 08/01/1990 02/01/1989 | Productor/es: | Martínez Merino, Jesús
| | Expediente | | N.Control 00064232 Signatura 011776/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Agencia inmobiliaria : Isabel la Católica, 19 | Fechas: | 11/03/1982 - 06/05/1982 11/03/1982 | Productor/es: | Revert Cortés, Francisco Antonio
| | Expediente | | N.Control 00063215 Signatura 011764/075 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Apertura agencia de la propiedad inmobiliaria : Alzamora, 39 | Fechas: | 02/02/1993 - 09/03/1993 02/02/1993 | Productor/es: | Revert Cortés, Francisco Antonio
| | Expediente | | N.Control 00064594 Signatura 011781/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Apertura agencia inmobiliaria : Góngora, 2 | Fechas: | 09/03/1983 - 27/02/1985 09/03/1983 | Productor/es: | Carbonell Coloma, Desamparados
| | Expediente | | N.Control 00063380 Signatura 011766/028 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Boletín de la Liga de Propietarios Alcoy. | Fechas: | 1918 1918 | | Expediente | | N.Control 00084304 Signatura HEM BOL (1918) Archivo Hemeroteca | |
|
| 9 | | | Compraventa y arrendamiento de bienes : Pasaje Rigoberto Albors, 7 | Fechas: | 23/01/1986 - 26/11/1986 23/01/1986 | Productor/es: | Sellers Bonete, José
| | Expediente | | N.Control 00063885 Signatura 011772/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Despacho agente de la propiedad inmobiliaria : Avda. Puente San Jorge, 3 | Fechas: | 02/09/1993 - 26/01/1994 02/09/1993 | Productor/es: | Sancho González, María Eugenia
| | Expediente | | N.Control 00064625 Signatura 011781/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Oficina de venta de edificaciones urbanas : Las Navas, 12 | Fechas: | 18/09/1975 - 02/02/1976 18/09/1975 | Productor/es: | Cepeda Lomas, José María
| | Expediente | | N.Control 00062445 Signatura 011757/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Oficinas inmobiliarias : San Lorenzo, 18 | Fechas: | 11/10/1983 - 28/11/1983 11/10/1983 | Productor/es: | Albors Ripoll, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00063464 Signatura 011767/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Promoción y venta de viviendas : Músico Gonzalo Blanes, 39 | Fechas: | 16/03/1983 - 12/07/1983 16/03/1983 | Productor/es: | Pla Sanz, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00063383 Signatura 011766/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|