| 1 | | | Ampliación y reforma taller impresión : San Juan de Ribera, 30 | Fechas: | 23/08/1967 - 13/03/1970 23/08/1967 | Productor/es: | Coloma Payá, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00011196 Signatura 007468/049 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación de taller de impresión : Perú, 55 | Fechas: | 00/12/1978 - 06/11/1979 00/12/1978 | Productor/es: | Mengual Domínguez, Pascual Luis Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013054 Signatura 003907/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Ampliación de taller de litografía : Avenida del Generalísimo Franco, 64 | Fechas: | 29/02/1964 - 20/01/1965 29/02/1964 | Productor/es: | Jordá Payá, Octavio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013003 Signatura 003906/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación de taller de litografía : Avenida del Generalísimo Franco, 64 | Fechas: | 29/02/1964 - 20/01/1965 29/02/1964 | Productor/es: | Jordá Payá, Octavio
| | Expediente | | N.Control 00010734 Signatura 007451/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación del edificio del periódico Ciudad : San Juan de Ribera, 30 | Fechas: | 01/08/1967 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín Gil Monllor, María Coloma Payá, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00072401 Signatura 011815/025 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 6 | | | Ampliación imprenta : Pasaje Pintor Plácido Francés, 4 | Fechas: | 08/06/1965 - 25/04/1967 08/06/1965 | Productor/es: | Santonja Aznar, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010939 Signatura 007459/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliación litografía : Avenida del Generalísimo, 55 | Fechas: | 30/11/1966 - 16/10/1967 30/11/1966 | Productor/es: | Albors Ferrándiz, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00011132 Signatura 007467/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliación litografía : Avenida del Generalísimo, 55 | Fechas: | 30/11/1966 - 16/10/1967 30/11/1966 | Productor/es: | Albors Ferrándiz, Vicente Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013001 Signatura 003906/028 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación maquinaria taller de imprenta ` Hispania` : Venerable Ridaura, 22 | Fechas: | 14/12/1956 - 28/02/1957 14/12/1956 | Productor/es: | Vañó Sanchis, Eliseo Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012783 Signatura 003902/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliación taller de impresión : General Castaños, 5 | Fechas: | 07/01/1963 - 05/06/1964 07/01/1963 | Productor/es: | Coloma Payá, Rafael Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010403 Signatura 007441/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Antonio Sorolla García, propietario de la imprenta El Serpis, contra Enrique Moltó Nastor por el robo de objetos de cobre y plomo | Fechas: | 14/12/1908 - 28/12/1908 14/12/1908 | Productor/es: | Sorolla García, Antonio Moltó Pastor, Enrique Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Ponsoda Bou, Alejandro
| | Expediente | | N.Control 00059693 Signatura 010302/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | Calderas de vapor en taller de litografía : Santa Elena, 19 (27) | Fechas: | 20/02/1884 - 25/01/1892 20/02/1884 | Productor/es: | Albors Cantó, Camilo
| | Expediente | | N.Control 00014400 Signatura 011490/004 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Cambio de nombre imprenta : San Mauro, 7 | Fechas: | 17/12/1979 - 06/02/1980 17/12/1979 | Productor/es: | Juan Boronat, Enrique Biosca Carpio, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00060909 Signatura 011709/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Cambio de nombre taller de imprimir : San Jorge 17 (antes 11) | Fechas: | 22/07/1978 - 18/12/1978 22/07/1978 | Productor/es: | Pascual Tomás, José Pascual Molina, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00060662 Signatura 011703/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Cambio de nombre taller tipográfico : Virgen de los Lirios, 5 | Fechas: | 09/09/1983 - 24/11/1983 09/09/1983 | Productor/es: | Frasés Vaello, José Borrell Sanz, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00061505 Signatura 011726/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | 245$a Cambio de nombre y ampliación de taller de impresión : Perú, 55 | Fechas: | 09/11/1977 - 27/12/1979 09/11/1977 | Productor/es: | Mengual Domínguez, Pascual Luis
| | Expediente | | N.Control 00060739 Signatura 011705/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Cambio de nombre, traslado y ampliación taller artesano de imprenta : Balmes, 12, desde Plaza de España, 22 | Fechas: | 15/09/1985 - 13/11/1986 15/09/1985 | Productor/es: | Alijo Pascual, José
| | Expediente | | N.Control 00061768 Signatura 011734/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Cambio de titularidad de taller de artes gráficas : San Juan, 39, 41 | Fechas: | 21/07/1964 - 26/06/1964 21/07/1964 | Productor/es: | Raduán Boronat, Eugenio
| | Expediente | | N.Control 00010755 Signatura 007451/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Construir edificio destinado a imprenta ´Periódico Ciudad´ : San Juan de Ribera, 30 | Fechas: | 14/03/1967 - 19/06/1967 14/03/1967 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gil Monllor, María Coloma Payá, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00003724 Signatura 006494/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Correspondencia alcalde y levantamiento de Pantaleón Boné : 1844 | Fechas: | 1844 1844 | Productor/es: | Espinós Candela, Antonio, Alcalde Roncali Ceruti, federico, Conde de Alcoi Boné, Pantaleón
| | Expediente | | N.Control 00034854 Signatura 001645/004 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|