| 1 | | | Apertura asesoría de empresas : Cid, 38 | Fechas: | 05/04/1989 - 10/01/1990 05/04/1989 | Productor/es: | Blanquer Marset, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00064271 Signatura 011776/070 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Apertura asesoría fiscal : Avda. País Valenciano, 50 | Fechas: | 08/04/1982 - 17/07/1982 08/04/1982 | Productor/es: | Díaz Marín, Julia
| | Expediente | | N.Control 00063228 Signatura 011764/088 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Apertura asesoría fiscal : El Camí, 5 | Fechas: | 29/01/1993 - 03/05/1993 29/01/1993 | Productor/es: | Aleixandre Soriano, Javier
| | Expediente | | N.Control 00064593 Signatura 011781/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Apertura asesoría fiscal : Oliver, 37 | Fechas: | 20/09/1990 - 08/11/1990 20/09/1990 | Productor/es: | Sellés Castelló, María Minerva
| | Expediente | | N.Control 00064402 Signatura 011778/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Apertura asesoría fiscal y empresarial `Calbo y Gracia` : Alzamora, 18 | Fechas: | 20/10/1989 - 23/02/1990 20/10/1989 | Productor/es: | Calbo Silvestre, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00064326 Signatura 011777/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Apertura de despacho profesional asesor de empresas : Avenida de Elche, 31 | Fechas: | 29/11/1991 - 02/03/1992 29/11/1991 | Productor/es: | Albert Peris, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00064505 Signatura 011779/064 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Apertura oficina ciencias empresariales : Avenida País Valencià, 7 | Fechas: | 13/01/1987 - 15/04/1987 13/01/1987 | Productor/es: | Linares Sempere, Jorge A.
| | Expediente | | N.Control 00064059 Signatura 011774/028 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Apertura oficina ciencias empresariales : Avenida País Valencià, 7 | Fechas: | 13/01/1987 - 10/04/1987 13/01/1987 | Productor/es: | Brotons Ortega, Mario
| | Expediente | | N.Control 00064058 Signatura 011774/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Apertura oficina economista : País Valencià, 54 | Fechas: | 27/11/1984 - 26/03/1985 27/11/1984 | Productor/es: | Perales Villana, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00063686 Signatura 011769/084 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Apertura oficina `ACG Consultores y Asesores` : Plaza Pintor Gisbert, 7 | Fechas: | 29/03/1990 - 25/02/1991 29/03/1990 | | Expediente | | N.Control 00064689 Signatura 011782/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Asesoría fiscal : Generalísimo, 54 | Fechas: | 27/11/1978 - 26/02/1979 27/11/1978 | Productor/es: | Brotons Ortega, Mario
| | Expediente | | N.Control 00062768 Signatura 011760/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Asesoría fiscal : País Valencià, 54 | Fechas: | 12/02/1982 - 16/03/1982 12/02/1982 | Productor/es: | Rodes Payá, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00063183 Signatura 011764/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Asesoría fiscal, contable y laboral : Cid, 38 | Fechas: | 13/03/1991 - 09/12/1991 13/03/1991 | Productor/es: | Durá Romero, María Teresa
| | Expediente | | N.Control 00064440 Signatura 011778/069 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Certificación daños de guerra en casa para exención tributaria : calle del Maestro Espí, 7 | Fechas: | 11/03/1943 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Soler Penadés, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00072048 Signatura 011812/070 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 15 | | | Certificación final de obra por daños de guerra en casa para exención tributaria : Avenida José Antonio, 45 | Fechas: | 07/09/1943 - 08/09/1943 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Gisbert Vicéns, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00072044 Signatura 011812/066 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 16 | | | Concordia entre la Villa de Alcoi y sus militares respecto exención de impuestos | Fechas: | 22/10/1692 22/10/1692 | Productor/es: | Descals, (familia) Candel Sans, Gaspar, Notario
| | Expediente | | N.Control 00030499 Signatura 012000/460 Archivo FONDO FAMILIA DESCALS | |
|
| 17 | | | Concordia firmada entre la Villa de Alcoi y sus militares en relación al pago de ciertos impuestos | Fechas: | 20/10/1692 20/10/1692 | Productor/es: | Guill, Vicent, Notario Descals, (família)
| | Expediente | Lugar: | València | | N.Control 00030492 Signatura 012000/459 Archivo FONDO FAMILIA DESCALS | |
|
| 18 | | | Despacho profesional de auditoría : Alameda, 43 | Fechas: | 25/07/1990 - 02/01/1991 25/07/1990 | Productor/es: | Llavero Lucha, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00064391 Signatura 011778/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Despacho profesional de habilitación de clases pasivas : L´Escola, 7 | Fechas: | 30/07/1984 - 15/10/1984 30/07/1984 | Productor/es: | Soler Galiana, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00063635 Signatura 011769/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Establecimiento asesoramiento contable-fiscal : Santa Rosa, 19 | Fechas: | 16/02/1982 - 31/03/1982 16/02/1982 | Productor/es: | Garrigós Hernández, Guzmán
| | Expediente | | N.Control 00063188 Signatura 011764/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|