| 1 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en impresos de `La Unión Alcoyana` | Fechas: | 15/02/1957 - 18/02/1957 15/02/1957 | | Expediente | | N.Control 00023260 Signatura 011637/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en las etiquetas para botellas de licor `Gisbert, Olcina y Cía.` | Fechas: | 16/11/1939 - 05/06/1940 16/11/1939 | Productor/es: | Olcina Sempere, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00023261 Signatura 011637/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en los impresos de la Casa de Andalucía | Fechas: | 07/09/1977 - 15/09/1977 07/09/1977 | | Expediente | | N.Control 00023255 Signatura 011637/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en los muestrarios textiles de José Llopis | Fechas: | 24/08/1972 - 02/09/1972 24/08/1972 | Productor/es: | Llopis Satorre, José
| | Expediente | | N.Control 00023256 Signatura 011637/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en productos comerciales | Fechas: | 14/11/1972 - 18/12/1972 14/11/1972 | Productor/es: | Abad Segura, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00023258 Signatura 011637/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en productos comerciales con motivo del VII centenario de las fiestas de San Jorge | Fechas: | 21/10/1975 - 31/10/1975 21/10/1975 | Productor/es: | Sempere Nadal, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00023257 Signatura 011637/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en productos comerciales | Fechas: | 29/03/1972 - 25/04/1972 29/03/1972 | Productor/es: | Belda Ferrero, José
| | Expediente | | N.Control 00023259 Signatura 011637/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | [Diseño de escudo de armas con ornamentos] | Fechas: | [Década de 1920] de 1920 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00075166 Signatura 011820/062 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 9 | | | Expediente sobre uso del Escudo de la ciudad | Fechas: | 22/06/1878 - 14/12/1880 22/06/1878 | Productor/es: | Brutinel Carbonell, Eugenio Segura Doménech, Manuel Albors Monllor, Rigoberto Pastor Jordá, Juan
| | Expediente | | N.Control 00026890 Signatura 003227/058 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Libro de cabildos : 1842-1844 Libro de cabildos | Fechas: | 01/01/1842 - 31/12/1844 01/01/1842 | | Expediente | | N.Control 00023713 Signatura 000071 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad Colegio de Agentes Comerciales | Fechas: | 21/08/1926 - 02/09/1926 21/08/1926 | Productor/es: | Abad Pascual, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00026908 Signatura 003227/066 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad en catálogo de taller de construcciones | Fechas: | 10/02/1926 - 17/02/1926 10/02/1926 | Productor/es: | Rodes Ferrándiz, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00026909 Signatura 003227/067 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad en correspondencia hotel `Continental` | Fechas: | 27/08/1926 - 02/09/1926 27/08/1926 | Productor/es: | Montalt Cebriá, José
| | Expediente | | N.Control 00026907 Signatura 003227/065 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad en farmacia y Sociedad de Maestros de Sastres | Fechas: | 15/01/1924 - 20/02/1924 15/01/1924 | Productor/es: | Silvestre Martínez, Jaime Botella Blanquer, José
| | Expediente | | N.Control 00026904 Signatura 003227/062 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad en sastrería | Fechas: | 25/10/1907 - 04/11/1907 25/10/1907 | Productor/es: | Bañón Llopis, Arturo
| | Expediente | | N.Control 00026901 Signatura 003227/059 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad en sello episcopal | Fechas: | 20/03/1916 - 22/03/1916 20/03/1916 | Productor/es: | Doménech Valls, Rigoberto, Arzobispo
| | Expediente | | N.Control 00026902 Signatura 003227/060 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad industria de granos y en periódico `Revista Alcoyana` | Fechas: | 14/11/1922 - 07/02/1923 14/11/1922 | Productor/es: | Botella Martín, José Gadea Moltó, Leopoldo
| | Expediente | | N.Control 00026903 Signatura 003227/061 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad sociedad deportiva `Alcoy F.C.` | Fechas: | 05/12/1925 - 09/12/1925 05/12/1925 | Productor/es: | Romá Prats, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00026905 Signatura 003227/063 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Petición uso del Escudo de la ciudad `Centro de Cultura Social Popular de Alcoy` | Fechas: | 09/10/1926 - 13/10/1926 09/10/1926 | Productor/es: | Juan Soler, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00026906 Signatura 003227/064 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 20 | | | [Pleito Clero-Ayuntamiento en la construcción del nuevo templo parroquial] : 1769-1779 | Fechas: | 1769 - 1777 1777 | Productor/es: | Pons, Josep Antonio Aranda, Gaspar de, Corregidor
| | Expediente | | N.Control 00079046 Signatura 005368/012 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|