| 1 | | | Abrir hueco en fachada edificio industrial : Arzobispo Doménech, 7 | Fechas: | 15/05/1978 - 04/09/1978 15/05/1978 | Productor/es: | Alberola Coloma, Alfredo Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022393 Signatura 011549/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Abrir puerta en pared para acceso a fábrica : Orberá, parte baja de Santa Ana | Fechas: | 03/03/1917 - 22/03/1917 03/03/1917 | Productor/es: | Aracil Carbonell, Anselmo Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00015916 Signatura 011498/047 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Abrir puertas entrada taller de fundición de Pilar Terol : Arrabal de Santa Elena | Fechas: | 08/03/1861 - 12/03/1861 08/03/1861 | Productor/es: | Gisbert Payá, Francisco, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00018727 Signatura 005679/363 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Abrir ventanas en fachada de fábrica de borras : San Roque, 5 | Fechas: | 10/03/1891 - 11/03/1891 10/03/1891 | Productor/es: | Pérez Albors, Antonio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00019522 Signatura 005684/144 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Acabado de edificio industrial : Moncada, 3 | Fechas: | 28/11/1942 - 08/03/1943 28/11/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Payá Miralles, Francisco Payá Abad, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00059504 Signatura 011805/051 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 6 | | | [Acceso a secadero] : Río [Serpis] | Fechas: | [Década de 1920] de 1920 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00075687 Signatura 011822/083 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 7 | | | Acondicionamiento para C.T. energía y apertura zanjas : Santa Rosa, chaflán Maestro Espí | Fechas: | 08/09/1980 - 09/03/1981 08/09/1980 | Productor/es: | Doménech Lorenzo, Rafael F., Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00022651 Signatura 011573/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Actuaciones en edificio de Francisco Valor Solbes : Beato Juan de Ribera | Fechas: | 21/06/1923 - 22/06/1953 21/06/1923 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00059472 Signatura 011805/032 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 9 | | | Actuaciones en edificio industrial de José Ferrándiz Belda : 1940-1962 | Fechas: | 1940 - 1962 1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Ferrándiz Belda, José
| | Expediente | | N.Control 00058937 Signatura 011799/006 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 10 | | | Actuaciones y proyectos edificio industrial de Vicente Cantó Dauder : manzana entre las calles Pintor Cabrera, Perú e Isabel II | Fechas: | 01/01/1942 - 16/10/1966 01/01/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Cantó Dauder, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00058671 Signatura 011797/005 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 11 | | | Adquisición del palacete de la calle Juan Cantó, 2 y proyecto técnico de restauración : (actual Conservatorio Municipal de Música y Danza) | Fechas: | 21/03/1981 - 09/11/1984 21/03/1981 | Productor/es: | Silvestre García, Rafael, Arquitecto Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00006127 Signatura 009897 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Afianzamiento edificio industrial (archivada) : Cisneros, 23 | Fechas: | 01/12/1981 - 23/01/1982 01/12/1981 | Productor/es: | García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022793 Signatura 011588/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Agregar edificio industrial : Partida de Riquer Bajo, edificio denominado `Visparo` | Fechas: | 15/04/1903 - 26/05/1903 15/04/1903 | Productor/es: | Aracil Carbonell, Baldomero Cort Merita, José, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00015203 Signatura 005686/027 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | [Alcoy : Escuela industrial] | Fechas: | 1951 1951 | | Pieza | | N.Control 00035475 Signatura 000269 Archivo Fototeca | |
|
| 15 | | | [Alcoy. Monte de Piedad] | Fechas: | 2000 2000 | | Pieza | | N.Control 00041870 Signatura 006761 Archivo Fototeca | |
|
| 16 | | | [Alcoy. Vista general] | Fechas: | 1920 - 1921 1920 | | Pieza | | N.Control 00035422 Signatura 000216 Archivo Fototeca | |
|
| 17 | | | [Alcoy. Vista general] | Fechas: | 1921 1921 | | Pieza | | N.Control 00035419 Signatura 000213 Archivo Fototeca | |
|
| 18 | | | [Alcoy: Escuela industrial] | Fechas: | 1940 - 1950 1940 | | Pieza | | N.Control 00042161 Signatura 007053 Archivo Fototeca | |
|
| 19 | | | [Alcoy: Asilo Hermanitas de los pobres] | Fechas: | 1903 - 1904 1903 | | Pieza | | N.Control 00035311 Signatura 000104 Archivo Fototeca | |
|
| 20 | | | [Alcoy: Asilo Hermanitas de los pobres] | Fechas: | 1903 1903 | | Pieza | | N.Control 00035341 Signatura 000135 Archivo Fototeca | |
|