N.Control 00062219 Signatura 011751/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
8
Cambio de nombre, ampliación y reforma discoteca `Moon Light` : Plaza Gonzalo Cantó, 1
Fechas:
14/07/1985 - 12/12/1986 14/07/1985
Productor/es:
Giner Vilaplana, Agustín Jorge Corredera Artache, Francisco
Expediente
N.Control 00061732 Signatura 011733/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
9
Cambio de nombre, reforma y adecuación discoteca `El Buho` : Oliver, 13
Fechas:
03/11/1986 - 11/10/1989 03/11/1986
Productor/es:
Alba Socarrades, Francisco Corredera Artache, Francisco Gisbert Abad, Eduardo, Ingeniero técnico industrial Colomina Román, Francisco J., Ingeniero técnico industrial
Expediente
N.Control 00061925 Signatura 011739/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
10
Cambio de nombre bar de 1ª categoría y discoteca : Av. Puente San Jorge, 3
Fechas:
20/05/1982 - 07/07/1983 20/05/1982
Productor/es:
Clemente Juan, José Alba Socarrades, Francisco
Expediente
N.Control 00061252 Signatura 011720/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
11
Cambio de nombre disco-bar : Venerable Ridaura, 19
Fechas:
29/10/1984 - 08/05/1985 29/10/1984
Productor/es:
Gisbert Sanjuán, Rafael José Javaloyes Ferrer, Juan Andrés
Expediente
N.Control 00061645 Signatura 011731/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
12
Cambio de nombre Disco-Pub Llavis : Entenza, 41
Fechas:
08/04/1983 - 24/06/1985 08/04/1983
Productor/es:
Grancha Martínez, Elvira
Expediente
N.Control 00061456 Signatura 011724/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
13
Cambio de nombre discoteca : Partida Cotes Altes, s/n, Caseta Cotidoro
Fechas:
27/08/1986 - 12/01/1989 27/08/1986
Productor/es:
Cerro Vecino, Indalecio
Expediente
N.Control 00061912 Signatura 011739/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
14
Cambio de nombre discoteca : Av. Puente San Jorge, 1
Fechas:
10/02/1987 - 01/07/1987 10/02/1987
Productor/es:
Alba Socarrades, Francisco
Expediente
N.Control 00061966 Signatura 011741/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
15
Cambio de nombre discoteca `Suleika` : Deán Miguel Juliá, 1
Fechas:
20/05/1981 - 30/12/1981 20/05/1981
Productor/es:
Romaguera Melis, Luis Alba Socarrades, Francisco Micó Martínez, Ramón, Perito industrial
Expediente
N.Control 00061094 Signatura 011714/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
16
Cambio de nombre y adecuación discoteca : Oliver, 13
Fechas:
10/12/1987 - 09/09/1993 10/12/1987
Productor/es:
Giner Vilaplana, Agustín Jorge Gisbert Abad, Eduardo, Ingeniero técnico industrial Colomina Román, Francisco J., Ingeniero técnico industrial
Expediente
N.Control 00062287 Signatura 011754/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
17
Dico-pub : Alzamora, 17
Fechas:
07/07/1983 - 28/11/1984 07/07/1983
Productor/es:
Carbonell Vicens, Francisco Antonio
Expediente
N.Control 00061499 Signatura 011726/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
18
Disco-Bar de 3ª categoría : Entenza, 68
Fechas:
21/12/1983 - 21/02/1984 21/12/1983
Productor/es:
Soriano Pérez, Juan Ricardo Doménech Lorenzo, Rafael F., Ingeniero
Expediente
N.Control 00012531 Signatura 003897/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
19
Disco-bar, y Bar-burguer : Daoiz y Velarde, 4, con Tibi s/n
Fechas:
06/11/1986 - 26/05/1989 06/11/1986
Productor/es:
Cantó Vicens, María Pilar
Expediente
N.Control 00061938 Signatura 011740/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
20
Disco-pub : Oliver, 10
Fechas:
24/08/1988 - 01/10/1990 24/08/1988
Productor/es:
Gómez Corripio, José Soler Vicens, Fernando, Ingeniero técnico industrial
Expediente
N.Control 00062109 Signatura 011746/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970