| 1 | | | Acondicionamiento de local para comercio ropa infantil : Mosén Torregrosa, 2-1º | Fechas: | 28/11/1972 - 03/02/1973 28/11/1972 | Productor/es: | Terol Cervera, Amanda
| | Expediente | | N.Control 00027004 Signatura 009160/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Acondicionamiento del local de planta baja ´Heidi´ : San Nicolás, 43 | Fechas: | 13/10/1975 - 03/02/1976 13/10/1975 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Sempere Ferrándiz, José
| | Expediente | | N.Control 00004602 Signatura 009210/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Actividad textil sin maquinaria : Perú, 55 | Fechas: | 06/06/1988 - 13/12/1989 06/06/1988 | Productor/es: | Tortosa Gutiérrez, Luis Micó Martínez, Ramón, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00062202 Signatura 011751/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Acto de conciliación entre Fidel Mestre Martí, gerente de comercio, y Bautista Boluda, vecino de Atzaneta | Fechas: | 31/07/1891 31/07/1891 | Productor/es: | Botella Silvestre, Francisco, Juez Municipal Mestre Martí, Fidel Boluda, Bautista
| | Expediente | Lugar: | Adzaneta (València) | | N.Control 00032480 Signatura 010384/027 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Almacén alimentos al por mayor : San Jorge, 7 | Fechas: | 07/01/1966 - 25/01/1966 07/01/1966 | Productor/es: | Muñoz Pérez, Juan
| | Expediente | | N.Control 00007741 Signatura 006548/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Almacén de aceites comestibles : San Vicente, 12 (14) | Fechas: | 01/06/1965 - 05/03/1966 01/06/1965 | Productor/es: | Soler Pérez, Juan Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012193 Signatura 003889/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Almacén mayorista de material eléctrico : Joaquín Sorolla, 24 | Fechas: | 18/02/1969 - 26/03/1969 18/02/1969 | Productor/es: | Durá Duet, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008135 Signatura 006553/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Almacén para la instalación de antenas, sonido y telefonía : Pintor Cabrera, 65 | Fechas: | 18/07/1991 - 20/05/1992 18/07/1991 | Productor/es: | Roldán Jurado, Andreu
| | Expediente | | N.Control 00064475 Signatura 011779/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Almacén recambios maquinaria textil : Maestro José Ribera Montes, 23 | Fechas: | 01/03/1982 - 28/04/1982 01/03/1982 | Productor/es: | Peris García, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00063200 Signatura 011764/060 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Almacén venta mayor de colchas y mantelerías : Algezares, 33 | Fechas: | 07/02/1975 - 21/04/1975 07/02/1975 | Productor/es: | Sanz Ferrando, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00062383 Signatura 011756/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Almacén y venta de hierros, `Bernardo Prieto, S.A.` : San Luís Beltrán, s/n. | Fechas: | 28/11/1968 - 07/05/1969 28/11/1968 | Productor/es: | Satorre Gisbert, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00008941 Signatura 007509/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliación actividad a venta de artículos de confección ´París Chic´ : Santo Tomás, 9 | Fechas: | 20/01/1969 - 25/01/1969 20/01/1969 | Productor/es: | Ferrándiz Miró, Luis
| | Expediente | | N.Control 00008110 Signatura 006553/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Ampliación actividad abacería a tienda de comestibles : San Nicolás, 110 | Fechas: | 24/06/1952 - 12/07/1952 24/06/1952 | Productor/es: | Valor Andrés, José
| | Expediente | | N.Control 00005792 Signatura 006537/249 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Ampliación actividad abacería a tienda de comestibles : Santa Rita, 10 | Fechas: | 09/06/1952 - 29/03/1961 09/06/1952 | Productor/es: | Borrell Chiquillo, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00005782 Signatura 006537/239 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Ampliación actividad abacería a tienda de comestibles : Generalísimo Franco, 45 | Fechas: | 06/06/1952 - 12/08/1960 06/06/1952 | Productor/es: | Durá Galbis, José
| | Expediente | | N.Control 00005781 Signatura 006537/238 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Ampliación actividad para alquiler de películas de video : Avenida L´Alameda, 31 | Fechas: | 13/09/1983 - 19/01/1984 13/09/1983 | Productor/es: | Catalá Ponsoda, Arturo
| | Expediente | | N.Control 00063453 Signatura 011767/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Ampliación actividad pollería a asadero de pollos y venta de comestibles : Entenza, 65 | Fechas: | 31/01/1968 - 28/03/1968 31/01/1968 | Productor/es: | Santonja Payá, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00008041 Signatura 006551/065 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Ampliación actividad tienda de aceites y vinagres a comercio de comestibles : La Sangre, 10 | Fechas: | 19/06/1952 - 09/07/1952 19/06/1952 | Productor/es: | Gisbert Jordá, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00005788 Signatura 006537/245 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Ampliación actividad, de repovejero a prendas confeccionadas : San Lorenzo, 29 | Fechas: | 01/02/1972 - 04/02/1972 01/02/1972 | Productor/es: | Coderch Albero, Roberto
| | Expediente | | N.Control 00008523 Signatura 006555/068 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Ampliación actividad, de venta retales a prendas confeccionadas : San Mauro, 33 | Fechas: | 21/03/1972 - 07/04/1972 21/03/1972 | Productor/es: | Payá Bernabeu, Balbina
| | Expediente | | N.Control 00008545 Signatura 006555/090 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|