| 1 | | | Almacén de aceites comestibles : San Vicente, 12 (14) | Fechas: | 01/06/1965 - 05/03/1966 01/06/1965 | Productor/es: | Soler Pérez, Juan Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012193 Signatura 003889/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación almacén aceites : Entenza, 85 | Fechas: | 30/11/1965 - 27/11/1967 30/11/1965 | Productor/es: | Pérez Pérez, Casimiro
| | Expediente | | N.Control 00011000 Signatura 007462/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación almacén de aceites : San Vicente, 12 | Fechas: | 30/06/1965 - 05/03/1966 30/06/1965 | Productor/es: | Ferrero Torregrosa, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00010954 Signatura 007459/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Antonio Masiá, en nombre de Rita Llopis Pastor, contra Francisco Payá sobre reclamación cosecha aceite `Mas Nou` | Fechas: | 22/11/1928 - 05/12/1928 22/11/1928 | Productor/es: | Masiá Pons, Antonio Llopis Pastor, Rita
| | Expediente | | N.Control 00095443 Signatura 010418/019 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Autos sobre la venta fraudulenta de aceite, por los arrieros, en las posadas de la villa de Alcoi. | Fechas: | 05/04/1784 - 22/04/1784 05/04/1784 | Productor/es: | Ximénez, Juan Romualdo, Corregidor
| | Expediente | | N.Control 00033928 Signatura 005532/037 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | |
|
| 6 | | | Construir edificio para almazara : Eslava | Fechas: | 28/04/1948 - 16/06/1948 28/04/1948 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Jornet Soler, Juan Bautista
| | Expediente | | N.Control 00001607 Signatura 006432/054 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Declaraciones existencias aceite : 1934 | Fechas: | 1934 1934 | | Expediente | | N.Control 00020457 Signatura 007519/003 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Dolores Bartolomé Pla, comerciante, contra Vicente Ferrer Martí y su esposa Joaquina Tormo Martí, por impago de cuatro arrobas de aceite | Fechas: | 05/12/1895 - 31/12/1895 05/12/1895 | Productor/es: | Giner Cebrián, Maximino, Juez Municipal Bartolomé Pla, Dolores Ferrer Martí, Vicente Tormo Martí, Joaquina
| | Expediente | | N.Control 00033087 Signatura 010676/051 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | Edificio con destino a almazara o fábrica de aceite : Chaflán Oliver y Cisneros | Fechas: | 30/09/1935 - 23/10/1935 30/09/1935 | Productor/es: | Mestre Asensio, José María, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Carbonell Muntó, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00000749 Signatura 007560/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Enrique Pascual Miralles contra Isidro Botella Canet por impago de aceite | Fechas: | 03/12/1898 - 06/12/1898 03/12/1898 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Pascual Miralles, Enrique Botella Canet, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00033291 Signatura 010290/069 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 11 | | | Establecimiento fábrica de extracción de aceites vegetales : Barranco de Valero | Fechas: | 03/10/1909 - 03/03/1910 03/10/1909 | Productor/es: | Escofet Valero, Alberto Cort Merita, José, Ingeniero Escofet Valero, José
| | Expediente | | N.Control 00073916 Signatura 011482/097 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Estadística campañas producción aceite : 1889, 1908 | Fechas: | 1889 - 1908 1889 | | Expediente | | N.Control 00027955 Signatura 005294/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | estadística producción aceite Partido Judicial de Alcoy | Fechas: | 1927 - 1929 1927 | | Expediente | Lugar: | Banyeres de Mariola # Benifallim # Penàguila | | N.Control 00032297 Signatura 003300/005 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Estados trimestrales de importaciones, consumos, existencias y exportaciones de caldos y cereales : 1852-1855 | Fechas: | 1852 - 1855 1852 | | Expediente | | N.Control 00032321 Signatura 003300/009 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Expediente [subasta] de cuatro artículos vino, aceite, aguardiente y vinagre de la Villa de Agres para el año 1820 | Fechas: | 30/08/1819 - 28/10/1819 30/08/1819 | | Expediente | Lugar: | Agres | | N.Control 00034778 Signatura 002602/014 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | |
|
| 16 | | | Fábricas y molinos de aceite | Fechas: | 1930 1930 | | Expediente | | N.Control 00021397 Signatura 005548/060 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Francisco Abad Ridaura contra Miguel Francés Calbo, gerente de la sociedad `M. Francés y Compañía`, por impago de aceite | Fechas: | 30/01/1905 - 10/02/1905 30/01/1905 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Monllor Llorens, Salvador, Procurador del Juzgado Municipal Abad Ridaura, Francisco Francés Calvo, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00034654 Signatura 010430/037 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 18 | | | Hojas campaña producción aceite : [s.f.] | Fechas: | 1930? 1930? | | Expediente | | N.Control 00027958 Signatura 005295 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Industria de refinería de aceite y traspaso : Partida Cotes Alto, s/n | Fechas: | 30/05/1963 - 18/06/1964 30/05/1963 | Productor/es: | Boronat Alemany, Vicente Miró García, Enrique, Perito industrial Lluch Tort, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00010506 Signatura 007445/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Infracción en materia de subsistencias al vecino de Bañeres José Bodí Bodí | Fechas: | 13/05/1938 - 26/12/1938 13/05/1938 | | Expediente | Lugar: | Banyeres de Mariola | | N.Control 00096495 Signatura 010709/016 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|