| 1 | | | Ampliación de fábrica de hilados y tejidos : Partida de Riquer Bajo, 36 | Fechas: | 18/05/1953 - 10/03/1955 18/05/1953 | Productor/es: | Pla Botí, José Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013205 Signatura 003909/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación fábrica de hilados : Orberá, 16 | Fechas: | 23/10/1956 - 13/03/1957 23/10/1956 | Productor/es: | Pastor Torregrosa, Ernesto Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011897 Signatura 003883/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación fábrica de hilados y tejidos : Avenida de José Antonio, 90 | Fechas: | 08/10/1955 - 21/03/1956 08/10/1955 | Productor/es: | Terol Aznar, Rafael Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00061935 Signatura 003915/065 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación fábrica de hilados y tejidos : Santa Lucía, 1 fachada Avenida Generalísimo, 68 | Fechas: | 05/09/1957 - 26/07/1958 05/09/1957 | Productor/es: | Payá Vilaplana, Luis Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012175 Signatura 003888/055 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación fábrica de tejidos e hilados (maquinaria y motores) : Partida Molinar, 19 | Fechas: | 03/06/1955 - 19/05/1956 03/06/1955 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013516 Signatura 003914/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliación fábrica de tejidos `Juan Anaya, S. L.` : Fernán Caballero, 13, chaflán a José Antonio, 54 | Fechas: | 21/09/1955 - 30/04/1956 21/09/1955 | Productor/es: | Anaya Jiménez, Juan Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011710 Signatura 003881/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliación fábrica fieltros y tacos `Doménech Hermanos, S.L.` : Cotes Alto, 72 | Fechas: | 20/09/1957 - 29/01/1958 20/09/1957 | Productor/es: | Doménech Masiá, José Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012028 Signatura 003885/052 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliación fábrica `Hilaturas El Serpis` : Méndez Núñez, 5 | Fechas: | 09/09/1957 - 11/10/1957 09/09/1957 | Productor/es: | Blanquer Maiquez, Octavio Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011660 Signatura 003881/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación red de aguas del segundo depósito : San Mateo, San Rafael y San Buenaventura | Fechas: | 30/07/1948 - 15/08/1948 30/07/1948 | Productor/es: | Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012957 Signatura 007487/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliación taller carpintería : Carmen, 10 | Fechas: | 01/05/1953 - 05/07/1954 01/05/1953 | Productor/es: | Picó Payá, Ricardo Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012065 Signatura 003886/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Ampliación taller construcciones mecánicas `Aznar, Rodes y Albero` : Gonzalo Cantó, 5 | Fechas: | 04/06/1957 - 31/10/1957 04/06/1957 | Productor/es: | Aznar Mataix, Jorge Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013500 Signatura 003914/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliaciones motores y maquinaria en taller construcciones mecánicas : Solís, 6 | Fechas: | 25/01/1952 - 06/11/1959 25/01/1952 | Productor/es: | Esteban Blanquer, Francisco Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012857 Signatura 003904/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Caseta de transformación eléctrica : Riera de Cotes Bajo, edificio `La Corda` | Fechas: | 24/10/1951 - 29/12/1951 24/10/1951 | Productor/es: | Pérez Moya, Antonio Lluch Tort, Francisco Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00061359 Signatura 003923/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Caseta transformación eléctrica fábrica de hilados y tejidos : Lope de Vega, 3 y 5 | Fechas: | 05/05/1955 - 05/10/1955 05/05/1955 | Productor/es: | Espí Gilabert, Ezequiel Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012328 Signatura 003892/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construir canal subterráneo desviación aguas riego : Cid, San Isidro y Avenida José Antonio | Fechas: | 16/10/1950 - 06/04/1951 16/10/1950 | Productor/es: | Pastor Blanes, Ramón Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00001792 Signatura 006436/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Depósito fuel-oil para industria textil : Balmes, 23 | Fechas: | 14/02/1952 - 22/05/1952 14/02/1952 | Productor/es: | Balaguer Perotín, Salvador Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011872 Signatura 003882/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Desviación líneas alta tensión | Fechas: | 16/09/1948 - 15/11/1948 16/09/1948 | Productor/es: | Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012954 Signatura 007487/028 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Dos casetas de transformación de electricidad para abastecer dos fábricas textiles de `Bernabeu y Cía.` : Méndez Núñez, 4, y Orberá, 16 | Fechas: | 30/10/1950 - 04/05/1951 30/10/1950 | Productor/es: | Bernabeu Payá, Adolfo Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011655 Signatura 003881/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Fábrica de borras : partida de Riquer (`Molino Mezquida`) | Fechas: | 13/07/1953 - 26/03/1956 13/07/1953 | Productor/es: | Blanes Arques, Rafael Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00060375 Signatura 003921/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Fábrica de chocolates (traslado parcial maquinaria y motores) : Viriato, 11 (23) | Fechas: | 30/01/1950 - 05/07/1950 30/01/1950 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013495 Signatura 003914/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|