| 1 | | | Ampliación industria panificadora : San Lorenzo, 24 | Fechas: | 21/09/1964 - 24/05/1965 21/09/1964 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013271 Signatura 003911/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación industria panificadora : San Lorenzo, 24 | Fechas: | 21/09/1964 - 21/09/1967 21/09/1964 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010852 Signatura 007455/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Cambio de nombre despacho de pan y bollería : San Vicente, 75 | Fechas: | 29/09/1980 - 27/11/1980 29/09/1980 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio Valero González, Natividad
| | Expediente | | N.Control 00062970 Signatura 011762/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Cambio de nombre venta de pan y bollería : Saurina de Entenza, 41, esquina a Anselmo Aracil, 16 | Fechas: | 30/01/1985 - 29/03/1985 30/01/1985 | Productor/es: | Blanes Lloréns, Carlos Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00063715 Signatura 011770/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Derribo edificio y desmonte : Perú, 92 | Fechas: | 10/11/1977 - 08/02/1980 10/11/1977 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022307 Signatura 011538/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Despacho de pan y confitería : Valencia, 7 (Pasaje) | Fechas: | 12/06/1978 - 16/03/1981 12/06/1978 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00062355 Signatura 011755/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Despacho venta pan (denegada) : Mosen Rafel del Ave María,46 | Fechas: | 17/11/1964 - 16/06/1965 17/11/1964 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00009576 Signatura 007513/116 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Traslado y reforma panadería y bollería `La Espiga de Oro` : Moratín, 15 | Fechas: | 25/01/1971 - 19/04/1973 25/01/1971 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00009076 Signatura 009225/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Traspaso tahona ´La Espiga de Oro´ : San Lorenzo, 24 | Fechas: | 02/05/1962 - 15/12/1962 02/05/1962 | Productor/es: | Cortés Vicedo, Antonio Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007300 Signatura 006544/075 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Venta de pan : Pintor Cabrera, 41 | Fechas: | 08/01/1964 - 12/05/1964 08/01/1964 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007511 Signatura 006546/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Venta de pan y bollería : Font Dolça (Cooperativa de viviendas San Jorge) | Fechas: | 03/08/1967 - 22/09/1967 03/08/1967 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007944 Signatura 006549/106 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Venta de pan y bollería : Tarrasa, 8 | Fechas: | 23/09/1987 - 11/03/1988 23/09/1987 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00064127 Signatura 011775/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Venta de pan y bollos : Carretera del Chorrador, 2 | Fechas: | 19/04/1961 - 18/11/1961 19/04/1961 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007099 Signatura 006543/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Venta pan : San Vicente, 75 | Fechas: | 26/09/1961 - 17/10/1961 26/09/1961 | Productor/es: | Peinado Quesada, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00007182 Signatura 006543/109 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|