| 1 | | | Ampliación almacenes : Tinte de la Bolta | Fechas: | 22/11/1943 - 16/12/1943 22/11/1943 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Boronat, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001283 Signatura 006425/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación edificio industrial : Partida de Tintes | Fechas: | 14/06/1974 - 14/08/1974 14/06/1974 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Monllor Boronat, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00004487 Signatura 009186/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | [Cena homenaje a Antonio Pardo, operario de Monllor Hermanos] | Fechas: | 1969 1969 | | Pieza | | N.Control 00040794 Signatura 005680 Archivo Fototeca | |
|
| 4 | | | Construcción de 56 viviendas y locales : Músico Gonzalo Blanes, 2, con Músico J. Carbonell, 1-7 | Fechas: | 10/07/1975 - 16/04/1980 10/07/1975 | Productor/es: | Cantó Boronat, José Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022066 Signatura 011513/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Construcción edificio para vivienda y local : San Antonio Abad, 8 | Fechas: | 31/03/1969 - 04/06/1969 31/03/1969 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Verdú Doménech, Jerónimo
| | Expediente | | N.Control 00003954 Signatura 006507/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir casa para vivienda : Batoy | Fechas: | 23/08/1954 - 09/02/1955 23/08/1954 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Esteve Ferri, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00002186 Signatura 006442/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir casa para viviendas y almacén : Cid, 60 (actual 58) | Fechas: | 11/04/1958 - 24/06/1958 11/04/1958 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Santonja Doménech, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00002655 Signatura 006452/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construir casa planta baja y piso : Lavadero ( Batoy ) | Fechas: | 10/04/1958 - 24/06/1958 10/04/1958 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Gisbert Llopis, Fernando
| | Expediente | | N.Control 00002654 Signatura 006452/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir casa vivienda : San Isidro, 15 | Fechas: | 15/12/1953 - 20/01/1954 15/12/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Gisbert Matarredona, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00002084 Signatura 006441/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir casa vivienda : Isaac Peral, 10 | Fechas: | 22/09/1953 - 07/10/1953 22/09/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Gisbert Gisbert, Luis
| | Expediente | | N.Control 00002062 Signatura 006441/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir casa vivienda : Cid, 71 | Fechas: | 13/10/1953 - 27/11/1953 13/10/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Matarredona Mira, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00002076 Signatura 006441/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir casa vivienda : Caramanchel (Joan Martorell, 6) | Fechas: | 09/09/1953 - 28/10/1953 09/09/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Serra Verdú, Rosenda
| | Expediente | | N.Control 00002059 Signatura 006441/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construir casa vivienda ´Fin de semana´ : Buenos Aires, 48 | Fechas: | 28/08/1953 - 07/10/1953 28/08/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Francés Berbegal, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00002055 Signatura 006441/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Construir edificio almacén y vivienda : Perú, 34 | Fechas: | 30/09/1953 - 28/10/1953 30/09/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Espí García, Dionisio
| | Expediente | | N.Control 00002067 Signatura 006441/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construir en trastienda una vivienda : Pintor Cabrera, 23 | Fechas: | 30/08/1956 - 12/09/1956 30/08/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Mira Vañó, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00002437 Signatura 006447/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Construir vivienda en última planta : Viriato, 12 (antiguo 6) | Fechas: | 03/10/1953 - 28/10/1953 03/10/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Santamaría, Antonio Javier
| | Expediente | | N.Control 00002066 Signatura 006441/028 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Cubrir terraza para ampliación local : Algezares, 7 | Fechas: | 10/06/1957 - 10/07/1957 10/06/1957 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal García Soler, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00002556 Signatura 006450/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Declaración de herederos de José Luis Monllor Boronat a favor de sus cinco hermanos | Fechas: | 06/10/1939 - 22/12/1939 06/10/1939 | Productor/es: | Monllor Boronat, José Luis Monllor Boronat, Roque Monllor Boronat, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00097528 Signatura 010404/049 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 19 | | | Elevar una planta : Alicante, 19-21 | Fechas: | 20/10/1955 - 03/12/1955 20/10/1955 | Productor/es: | Monllor Boronat, Rafael, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sirera Meseguer, José
| | Expediente | | N.Control 00002286 Signatura 006444/053 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Enajenación de cierta parte de finca de los memores Monllor Boronat | Fechas: | 18/07/1928 - 13/02/1929 18/07/1928 | Productor/es: | Monllor Aura, Rafael Monllor Boronat, Rafael Monllor Boronat, Roque
| | Expediente | | N.Control 00095051 Signatura 010328/035 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|