| 1 | | | Autos de menor cuantía promovidos por el Ayuntamiento de Alcoy contra Vicente Valls Gadea y otros 24 sobre reclamación de 16724,50 pesetas | Fechas: | 14/11/1931 - 07/03/1933 14/11/1931 | Productor/es: | Mira Escoda, Federico Llácer Cardenal Isidro Castañer Boronat, Francisco Aracil Pascual, Eugenio Pastor Valls, Jorge Llácer Berenguer, Leopoldo Laporta Vilaplana, Desiderio Pérez Batlle, José Masiá Lloria, Remigio Gadea Vicent, Leopoldo Verdú Terol, José Sanus Aura, Enrique Pérez Moya, Antonio Mollá Torres, Rafael Moltó Molina, Francisco Segura Jordá, Francisco Mestre Asencio, Fidel Blanes Giner, Marino Juan Soler, Enrique Valls Gadea, Vicente Solbes García, Cayetano Vilanova Monllor, Gonzalo Casasempere Juan, José Vitoria Lluch, Santiago Pascual Aznar, Benjamín Vitoria Calafí, Román Vives Jover, José Doménech Ortolá, Juan
| | Expediente | | N.Control 00093674 Signatura 010346/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Expediente instruido para inscribir la defunción de José Ángel Mira Moya : 1942 | Fechas: | 1942 1942 | Productor/es: | Mira Escoda, Federico Mira Moya, José Ángel
| | Expediente | | N.Control 00081454 Signatura 011103/047 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Expediente disciplinario a empleados de Arbitrios Municipales | Fechas: | 1927 - 1932 1927 | Productor/es: | Mira Escoda, Federico Llácer Cardenal Isidro
| | Expediente | | N.Control 00023970 Signatura 003270/014 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Juicio contra Enrique Moser Giner por malos tratos de palabra a Federico Mira Escoda | Fechas: | 28/07/1919 - 06/08/1919 28/07/1919 | Productor/es: | Mira Escoda, Federico Móser Giner, Enrique Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00084252 Signatura 010629/052 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Juicio por injurias a la autoridad por medio de la imprenta contra Emilio Llana López y diez más | Fechas: | 31/08/1917 - 01/03/1918 31/08/1917 | Productor/es: | Cervera Borrell, Vicente Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Llana López, Emilio Escrivá Sanjuan, Eduardo Espí Cebriala, José De la Cruz Martínez, Mariano Breviá Jordá, Evaristo Agulló Jordá, Enrique Pastor Moltó, Jaime Llácer Cardenal Isidro Mira Escoda, Federico Giner Solbes, Enrique Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00083910 Signatura 010627/052 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Modificar huecos fachada : Santa Marta, 13 | Fechas: | 20/10/1924 - 29/10/1924 20/10/1924 | Productor/es: | Mira Escoda, Federico Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016882 Signatura 007540/095 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|