| 1 | | | Ampliación planta baja : Pintor Cabrera, 62 | Fechas: | 30/08/1967 - 05/10/1967 30/08/1967 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00003749 Signatura 006496/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación y traspaso carpintería mecánica : Isabel La Católica, 28 | Fechas: | 25/10/1963 - 10/12/1964 25/10/1963 | Productor/es: | Pascual Brotons, Joaquín Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00010617 Signatura 007448/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Carpintería Carretera Valencia, Villa Elisa, 10 | Fechas: | 19/02/1974 - 25/06/1974 19/02/1974 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00009289 Signatura 009231/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Carpintería : Carretra Valencia, Villa Elisa, 10 | Fechas: | 19/02/1974 - 25/06/1974 19/02/1974 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012258 Signatura 003890/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Carpintería mecánica (traslado) : Isabel la Católica, 28, desde Algezares (La Porquera) | Fechas: | 26/01/1953 - 02/12/1954 26/01/1953 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012696 Signatura 003900/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir edificio industrial con vivienda : Perú, chaflán a San Isidro | Fechas: | 04/02/1952 - 28/05/1952 04/02/1952 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00001914 Signatura 006437/063 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir edificio para vivienda y almacén : Isabel la Católica, chaflán Pintor Cabrera | Fechas: | 30/09/1955 - 12/11/1955 30/09/1955 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00002279 Signatura 006444/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Denuncia taller carpintería : Isabel La Católica, 28 | Fechas: | 12/08/1963 - 09/10/1963 12/08/1963 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00010545 Signatura 007445/047 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Taller carpintería (denegada) : Perú, 102 (86) | Fechas: | 29/11/1969 - 09/10/1971 29/11/1969 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00009642 Signatura 007506/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Taller carpintería (instalar maquinaria y motor) : Algezares, 13 | Fechas: | 13/07/1945 - 17/12/1945 13/07/1945 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013468 Signatura 003913/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Taller carpintería mecánica : Perú, 86 (antes 102) | Fechas: | 25/10/1971 - 17/02/1972 25/10/1971 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00009103 Signatura 009225/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Traspaso industria textil : Perú, 25 | Fechas: | 04/04/1964 - 30/07/1964 04/04/1964 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel Miró Valor, Juan
| | Expediente | | N.Control 00010776 Signatura 007452/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|