| 1 | | | Almacén de tejidos `Rafael Insa y Cía` : Calle del Puente, 2 y 4 | Fechas: | 30/01/1969 - 17/09/1969 30/01/1969 | Productor/es: | Cuesta Suárez, Jesús Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00008995 Signatura 007509/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Almacén de tejidos `Rafael Insa y Cía` : Calle del Puente, 2 y 4 | Fechas: | 30/01/1969 - 17/09/1969 30/01/1969 | Productor/es: | Cuesta Suárez, Jesús Insa Satorre, Rafael Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013188 Signatura 003909/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Almacén distribución alimentos de especias : Espaldas Doctor Sempere, s/n | Fechas: | 19/12/1985 - 03/06/1986 19/12/1985 | Productor/es: | Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00012088 Signatura 003887/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Almacén distribuidor de alimentos de especies ... : Espaldas Doctor Sempere | Fechas: | 03/01/1986 - 23/07/1986 03/01/1986 | Productor/es: | Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00061779 Signatura 011735/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Ampliar edificio industrial : Bañeres, 38 | Fechas: | 27/09/1972 - 25/10/1972 27/09/1972 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Botella Miró, José Insa Satorre, Rafael Cuesta Suárez, Jesús
| | Expediente | | N.Control 00004279 Signatura 009159/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliar edificio industrial : Calle de Bañeres, 38 | Fechas: | 02/01/1973 - 06/02/1973 02/01/1973 | Productor/es: | Botella Miró, José Insa Satorre, Rafael Cuesta Suárez, Jesús Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00027010 Signatura 009160/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Construir cerramiento con enrejado sobre pretil de obra de fábrica : Bañeres, 38 | Fechas: | 05/02/1973 - 01/08/1973 05/02/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Botella Miró, José Insa Satorre, Rafael Cuesta Suárez, Jesús
| | Expediente | | N.Control 00004297 Signatura 009161/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Construir chalet : Barriada Uxola | Fechas: | 24/08/1968 - 05/10/1968 24/08/1968 | Productor/es: | Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00003833 Signatura 006502/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir edificio industrial : calle Bañeres, 38 | Fechas: | 23/09/1970 - 30/10/1971 23/09/1970 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Botella Miró, José Insa Satorre, Rafael Cuesta Suárez, Jesús
| | Expediente | | N.Control 00004077 Signatura 009140/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir edificio industrial : prolongación calle Bañeres | Fechas: | 10/11/1966 - 14/01/1967 10/11/1966 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Botella Miró, José Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00003657 Signatura 006491/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Elevación cubierta de un edificio industrial : Quintana, 3 | Fechas: | 07/05/1974 - 06/06/1974 07/05/1974 | Productor/es: | García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00004463 Signatura 009185/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Industria de tejidos calados : Quintana, 3 | Fechas: | 19/02/1976 - 04/12/1976 19/02/1976 | Productor/es: | Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00060502 Signatura 011698/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|