| 1 | | | Ampliación fábrica de tejidos e hilados : Partida Molinar, 19 | Fechas: | 03/06/1955 - 19/05/1956 03/06/1955 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00006177 Signatura 006539/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación fábrica de tejidos e hilados (maquinaria y motores) : Partida Molinar, 19 | Fechas: | 03/06/1955 - 19/05/1956 03/06/1955 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013516 Signatura 003914/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Cayetano Solbes, en nombre de Santiago Blanes Santos, en demanda de desahucio contra José Abad Tormo por necesitar el piso | Fechas: | 06/05/1930 - 26/06/1930 06/05/1930 | Productor/es: | Solbes García, Cayetano, Procurador Abad Tormo, José Blanes Santos, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00096690 Signatura 010749/032 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Cayetano Solbes, en nombre de Santiago Blanes Santos, en demanda de desahucio contra Remigio Gisbert Guarner por necesitar el piso | Fechas: | 17/06/1930 - 26/11/1930 17/06/1930 | Productor/es: | Solbes García, Cayetano, Procurador Blanes Santos, Santiago Gisbert Guarner, Remigio
| | Expediente | | N.Control 00096701 Signatura 010749/045 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Construir vivienda : San José, 21 | Fechas: | 08/07/1940 - 25/08/1950 08/07/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Blanes Santos, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00059636 Signatura 011806/014 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 6 | | | Construir vivienda : San José, 21 | Fechas: | 08/07/1940 - 01/08/1940 08/07/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Blanes Santos, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00000991 Signatura 006419/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Electromotor en casa fábrica : San José, 21 | Fechas: | 21/05/1912 - 08/06/1912 21/05/1912 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014499 Signatura 011492/029 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Electromotor en fábrica de paños : Partida de Riera de Cotes | Fechas: | 01/10/1912 - 12/11/1912 01/10/1912 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Longoria, Juan L., Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00061341 Signatura 003923/023 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Electromotores en fábrica de paños : Partida del Molinar | Fechas: | 06/11/1923 - 20/11/1923 06/11/1923 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00014753 Signatura 011495/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Elevar la cubierta en fábrica : Partida Molinar, 19-S | Fechas: | 12/02/1918 - 09/03/1918 12/02/1918 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016004 Signatura 007533/005 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | [Fachada de la fábrica de Santiago Blanes Santos] | Fechas: | 1940 - 1950 1940 | | Pieza | | N.Control 00040809 Signatura 005695 Archivo Fototeca | |
|
| 12 | | | Instalar motor eléctrico en fábrica de paños : Edificio nº 19 del Molinar | Fechas: | 191? 191? | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00021410 Signatura 005548/073 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Instalar motor eléctrico en fábrica de paños : Partida de Tosal y Molins | Fechas: | 17/03/1913 - 04/06/1913 17/03/1913 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013958 Signatura 011483/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Motor en fábrica de tejidos : Partida Molinar | Fechas: | 01/02/1945 - 06/11/1945 01/02/1945 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00014824 Signatura 003914/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|