| 1 | | | Actuaciones en casas de Mª Ángeles Barceló : Plaza Maestro Jordá (Carmen), 2, 4 y 6 | Fechas: | 07/01/1940 - 11/01/1941 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Barceló Gosálbez, Mª Angeles
| | Expediente | | N.Control 00070987 Signatura 011811/153 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 2 | | | Actuaciones en la casas nº 14 y 16 de San Nicolás propiedad de María Satorre Miró | Fechas: | 10/09/1948 - 17/02/1949 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Satorre Miró, María
| | Expediente | | N.Control 00070359 Signatura 011811/053 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Actuaciones en vivienda : Avenida del Generalísimo, 6, y parte posterior | Fechas: | 02/03/1943 - 01/02/1945 02/03/1943 | Productor/es: | Pérez Llácer, Amalia Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00064915 Signatura 011806/060 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 4 | | | Adaptación de la casa para servicios de la F.E.T y de las J.O.N.S. : San Nicolás, 14 y 16 | Fechas: | 19/06/1939 - 14/07/1939 19/06/1939 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Gisbert, Fabián Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000887 Signatura 007562/071 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación casa : San Francisco, 62 | Fechas: | 13/04/1930 - 23/05/1930 13/04/1930 | Productor/es: | Sanus Aura, Enrique Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017863 Signatura 007548/059 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Ampliación de casa : Pintor Cabrera, 136, esquina a IsaacPeral | Fechas: | 01/06/1942 - 13/11/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Picher Pastor, Álvaro
| | Expediente | | N.Control 00067132 Signatura 011808/066 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 7 | | | Ampliación de edificio : Tintes, 24 (Huerto del Pobre) | Fechas: | 26/06/1942 - 01/12/1942 26/06/1942 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor García, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00001155 Signatura 006423/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliación de vivienda : Doctor Sempere, 34 | Fechas: | 05/03/1958 - 25/03/1958 05/03/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Valls Palacio, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002795 Signatura 006451/068 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación en el ángulo este de casa en Monóvar | Fechas: | 10/1961 10/1961 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Amorós Serrano, Salvador
| | Expediente | Lugar: | Monòver | | N.Control 00059056 Signatura 011803/018 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 10 | | | Ampliación pisos entresuelo y 1º : San Nicolás, 95 | Fechas: | 17/07/1951 - 01/08/1951 17/07/1951 | Productor/es: | Albors Vicens, Germán, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Jordá Botella, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00001871 Signatura 006437/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Ampliación vivienda : Alicante, 13, 2º | Fechas: | 11/03/1964 - 07/04/1964 11/03/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Abad Pascual, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00003334 Signatura 006474/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliación y reforma : carretera Molinar, 30 | Fechas: | 25/03/1959 - 28/04/1959 25/03/1959 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Santonja Orts, José
| | Expediente | | N.Control 00002788 Signatura 006454/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Ampliación y reforma de casas : Pintor Cabrera, 49 y 51 | Fechas: | 07/02/1941 - 19/09/1941 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Rodes Ferrándiz, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00067131 Signatura 011808/065 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 14 | | | Ampliación y reforma de vivienda : Carretera Molinar, 50, 2º | Fechas: | 14/04/1975 - 07/05/1975 14/04/1975 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Martínez García, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00004560 Signatura 009198/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Ampliar el hueco de planta baja mediante supresión pilastra : Quintana, 2 | Fechas: | 03/10/1973 - 15/11/1973 03/10/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Blanes Pascual, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004384 Signatura 009168/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Ampliar galerías parte posterior pisos 3º y 4º : José Antonio, 32 | Fechas: | 14/11/1959 - 01/12/1959 14/11/1959 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Blanes Jordá, Marino
| | Expediente | | N.Control 00002849 Signatura 006454/055 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Ampliar planta baja (Denegación) : Virgen de los Lirios, 2 | Fechas: | 30/03/1935 - 26/04/1935 30/03/1935 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Mestre Asensio, José María, Arquitecto Municipal Muntó Llácer, José
| | Expediente | | N.Control 00000696 Signatura 007559/075 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Ampliar puerta de acceso y reforma entramado piso : Fraga, 11 | Fechas: | 19/05/1978 - 07/10/1978 19/05/1978 | Productor/es: | Sáez Martínez, Manuel Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022419 Signatura 011550/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Ampliar rellano : País Valencià, 54-planta semisótano | Fechas: | 12/02/1981 - 20/11/1981 12/02/1981 | Productor/es: | Moltó Benavent, Sara Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022698 Signatura 011577/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Ampliar vuelo galerías pisos 1º, 2º y 3º : Plaza Pintor Gisbert, 3 | Fechas: | 02/08/1966 - 05/10/1966 02/08/1966 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Raduán, José
| | Expediente | | N.Control 00003603 Signatura 006490/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|