| 1 | | | Ampliación y reforma de distribución de la ´Pensión Savoy´ : General Sanjurjo, 5 | Fechas: | 14/05/1968 - 21/06/1968 14/05/1968 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Reche Reche, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00003836 Signatura 006501/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Apertura vivienda tutelada, casa de huéspedes : Murillo,3 | Fechas: | 29/10/1990 - 09/08/1995 29/10/1990 | Productor/es: | Barberá Ibáñez, Rafaela
| | Expediente | | N.Control 00064411 Signatura 011778/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Bar ´Casablanca´, en planta baja de la ´Pensión La Alcoyana´ : General Sanjurjo, 5 | Fechas: | 18/04/1949 - 08/05/1958 18/04/1949 | Productor/es: | Botella Sellés, Ángel
| | Expediente | | N.Control 00005270 Signatura 006536/063 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Carmen Coloma Gisbert contra Rafael Blanes Gisbert por impago hospedaje en el Ventorrillo denominado de Rosendo | Fechas: | 12/12/1907 - 16/12/1907 12/12/1907 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Coloma Gisbert, Carmen Blanes Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00082235 Signatura 010896/040 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Construcción de parador y almacenes : Carretera Játiva- Alicante, km. 52, (heredad La Foya) | Fechas: | 23/07/1903 - 08/08/1903 23/07/1903 | Productor/es: | Gisbert Blanes, Juan Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00015212 Signatura 005686/036 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Convertir la ventana en puerta de entrada en posada : Plaza de San Agustín, 18 | Fechas: | 23/03/1885 - 16/12/1885 23/03/1885 | Productor/es: | Laliga Clemente, Arturo Masiá Valor, Rafael, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00019339 Signatura 005684/008 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Demanda de Vicente Vilaplana Moltó a Vicente Alós Gisbert, vecino de Benimasot, para que se le condene al pago que debe, en concepto de hospedaje. | Fechas: | 28/11/1888 - 05/12/1888 28/11/1888 | Productor/es: | Vilaplana Moltó, Vicente Alós Gisbert, Vicente Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal
| | Expediente | Lugar: | Benimassot | | N.Control 00032567 Signatura 010595/075 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Demolición del ´Hostal del Racó´ : Plaza España, 20 | Fechas: | 29/05/1973 - 08/06/1973 29/05/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Jordá Terol, Javier
| | Expediente | | N.Control 00004342 Signatura 009165/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | 245$a Demolición edificios : Gonzalo Barrachina, esquina a Plaza España | Fechas: | 28/10/1985 - 22/10/1986 28/10/1985 | Productor/es: | Brotons Pascual, Vicente Rafael Doménech Pastor, Luis, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023186 Signatura 011627/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Denuncia por ruinosa `Posada de la Viuda` : Plaza de la Constitución, 18 | Fechas: | 13/06/1923 - 10/12/1923 13/06/1923 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00021139 Signatura 005693/008 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Denuncia sobre almacén de paja existente en la `Posada de la Viuda` | Fechas: | 03/08/1895 - 19/08/1895 03/08/1895 | Productor/es: | Tort Tort, Federico
| | Expediente | | N.Control 00064763 Signatura 005545/030 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Diligencias practicadas en averiguación...de un sugeto...hospedado en la posada de Josef Torres | Fechas: | 22/06/1797 - 24/06/1797 22/06/1797 | Productor/es: | Roca Huertas, Antonio, Corregidor Marchetti, Tomaso Torres, Josep
| | Expediente | | N.Control 00034259 Signatura 005533/011 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | |
|
| 13 | | | Emilio Casasempere Jordá, posadero, contra José Ferrándiz Castells, por impago de deudas | Fechas: | 27/02/1901 - 02/03/1901 27/02/1901 | Productor/es: | García Martínez, Manuel, Juez Municipal Casasempere Jordá, Emilio Ferrándiz Castells, José
| | Expediente | | N.Control 00033777 Signatura 010263/046 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 14 | | | Establecimiento de comidas económicas : Pintor Casanova, 14 | Fechas: | 24/05/1955 - 29/08/1957 24/05/1955 | Productor/es: | Abad Pérez, Jorge, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00006148 Signatura 006539/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Farol luminoso en `Hostal Sanz` : Joaquín Costa, 37 | Fechas: | 21/04/1932 - 13/05/1932 21/04/1932 | Productor/es: | Sanz Juan, Julián
| | Expediente | | N.Control 00019759 Signatura 005688/076 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Francisco Cloquell Martínez en demanda de desahucio a Fausto Espinós por falta de pago | Fechas: | 20/08/1928 - 05/09/1928 20/08/1928 | Productor/es: | Cloquell Martínez, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00095536 Signatura 010103/069 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 17 | | | Habitaciones-dormitorios : José Antonio (garage Alameda), 76/80 | Fechas: | 18/11/1957 - 24/05/1958 18/11/1957 | Productor/es: | Terol Aracil, Romualdo
| | Expediente | | N.Control 00006601 Signatura 006540/070 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Hospedería : Buidaoli, 44 | Fechas: | 13/04/1956 - 09/01/1957 13/04/1956 | Productor/es: | Porras Córdoba, Matilde
| | Expediente | | N.Control 00006236 Signatura 006539/086 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Hospedería : Virgen de Agosto, 44 | Fechas: | 31/12/1951 - 25/01/1952 31/12/1951 | Productor/es: | Gil García, Isábel
| | Expediente | | N.Control 00009500 Signatura 007513/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Informe chimenea de la fonda de Lorenzo Rigal | Fechas: | 08/08/1889 08/08/1889 | Productor/es: | Muñoz Giner, Agustín, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00019475 Signatura 005684/119 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|